Markus Zurkirchen
domicilié à Wildberg, de Entlebuch Mandats actifs: Zurkirchen Bauleitung GmbH Connecté à: Claudia Zurkirchen Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Markus Zurkirchen" à jour.Vous suivez maintenant "Markus Zurkirchen".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Markus Zurkirchen" à jour.Vous suivez maintenant "Markus Zurkirchen".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Markus Zurkirchen
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Markus Zurkirchen
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Markus Zurkirchen
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Markus Zurkirchen
Numéro de publication: HR02-1005864352, Registre du commerce Schwyz, (130)
Symlab GmbH, bisher in Vechigen, CHE-331.832.995, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2023, Publ. 1005771471).
Statuten neu:
28.09.2023.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat vorgängig das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 28.09.2023 und Bilanz per 31.07.2023 mit Aktiven von CHF 2'815'096.57 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'514'548.02 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
Symlab AG.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Schwerzistrasse 4, 8807 Freienbach.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Entwickeln und Produzieren von und das Handeln mit Kommunikations-, Sicherheits- und Verteidigungstechnik. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen im In- und Ausland erwerben, errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen, Patente, Lizenzen und Vertretungen im In- und Ausland erwerben, verwalten und übertragen, im In- und Ausland Grundstücke und Liegenschaften erwerben, verwalten oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-.
Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]. [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 22.06.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Global Clearance Solutions AG (CHE-323.117.666), in Freienbach, Gesellschafterin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Michaelis, Ernst Philipp Alexander, von Genève, in Rüschlikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stirnimann, Georg, von Ruswil, in Vechigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zurkirchen, Markus Leonhard, von Risch, in Risch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Kriens, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
OBT AG, Zweigniederlassung Rapperswil SG (CHE-193.282.619), in Rapperswil-Jona, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR01-1005742390, Registre du commerce Zurich, (20)
Zurkirchen Bauleitung GmbH, in Wetzikon (ZH), CHE-324.736.748, Buchgrindelstrasse 13, 8620 Wetzikon ZH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
03.05.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Bauleitungsbüros sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 03.05.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Zurkirchen, Markus, von Entlebuch, in Wildberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Zurkirchen, Claudia, von Münchwilen (TG), in Wildberg, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1005741321, Registre du commerce Zurich, (20)
Hausmann Holding AG, in Zürich, CHE-102.622.785, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2022, Publ. 1005510848).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kern, Maryna, von Basel, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Zurkirchen, Markus Leonhard, von Risch, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.