Roman Zurbriggen
domicilié à Visp, de Saas-Balen et Visp Mandats actifs: Vision-3000 Group GmbH, Zurbriggen AG Connecté à: Franz Schaad, Martin Gustav Schär, Lukas Schönthal et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Roman Zurbriggen" à jour.Vous suivez maintenant "Roman Zurbriggen".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Roman Zurbriggen" à jour.Vous suivez maintenant "Roman Zurbriggen".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Roman Zurbriggen
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Roman Zurbriggen
Vitrerie
Fabrication et transformation des produits du bois
Vitrerie
Fabrication et transformation des produits du bois
Personnes privées avec le nom Roman Zurbriggen
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Roman Zurbriggen
Numéro de publication: HR02-1004517310, Registre du commerce Berne, (36)
Vision-3000 Group GmbH, bisher in Wünnewil-Flamatt, CHE-300.583.632, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (vom 02.06.2017, Publ. 3558531).
Statutenänderung:
29.11.2018.
Sitz neu:
Thun.
Domizil neu:
Grienweg 6, 3608 Thun.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Entwickeln und den Vertrieb von Fenstern und Fenstertüren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Muster, Hans, von Hasle bei Burgdorf, in Ueberstorf, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
FFN Fensterfabrik Niederwil AG in Liquidation (CHE-101.572.535), in Niederwil AG, Gesellschafterin, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: FFN Fensterfabrik Niederwil AG (CHE-101.572.535)];
Schär, Martin Gustav, von Wil (SG), in Wil SG, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zurbriggen, Roman, von Visp, in Visp, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4065066, Registre du commerce Valais
Zurbriggen und Kreuzer AG, in Visp, CH-600.3.001.911-8, Produktion von Holz- und Holz/ Metallfenstern etc. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2006, S. 15, Publ. 3574994).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
WZ Consulting GmbH, in Visp, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zurbriggen, Roman, von Visp, in Visp, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jost, Wicki, von Willisau und Mauensee, in Mauensee, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Valfida Treuhand AG, in Visp, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 2321416, Registre du commerce Valais
Zurbriggen und Kreuzer AG, in Visp, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2002, S. 14, Publ. 746260).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zurbriggen, Roman, von Visp, in Visp, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Kreuzer, Rinaldo, von Visperterminen, in Visperterminen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift].