Patrik Zumsteg
domicilié à Obermumpf, de Mettauertal Mandats actifs: PADA Immobilien GmbH Connecté à: Daniel Schneider Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Patrik Zumsteg" à jour.Vous suivez maintenant "Patrik Zumsteg".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Patrik Zumsteg" à jour.Vous suivez maintenant "Patrik Zumsteg".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Patrik Zumsteg
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Patrik Zumsteg
Achat & vente de biens immobiliers propres
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Patrik Zumsteg
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Patrik Zumsteg
Numéro de publication: HR02-1005696829, Registre du commerce Argovie, (400)
PADA Immobilien GmbH, in Obermumpf, CHE-173.614.724, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2023, Publ. 1005659098).
Statutenänderung:
28.02.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung, die Veräusserung und den Bau von Immobilien und Bauwerken sowie die Erbringung von sämtlichen Dienstleistungen im Immobilienbereich. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, solche gründen, übernehmen oder mit ihnen fusionieren, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und alle Geschäfte tätigen, welche zur Förderung des Zwecks als geeignet erscheinen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zumsteg, Patrik, von Mettauertal, in Obermumpf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Schneider, Daniel, von Arni (BE), in Frick, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 2373749, Registre du commerce Argovie, (400)
EasyFit 24 GmbH, in Obermumpf, CHE-272.204.933, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr.222 vom 14.11.2012, Publ. 6930542).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schreiber, Ulrich, von Wegenstetten, in Wegenstetten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zumsteg, Patrik, von Mettauertal, in Obermumpf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00] und Inderwildi-Burkart, Erika, von Reichenbach im Kandertal, in Obermumpf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 6972766, Registre du commerce Argovie, (400)
PADA Immobilien GmbH, in Obermumpf, CHE-173.614.724, Laibich 5, 4324 Obermumpf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
05.12.2012.
Zweck:
Erwerb, Verwaltung, Veräusserung und Bau von Immobilien und Bauwerken sowie Erbringung von sämtlichen Dienstleistungen im Immobilienbereich;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, solche gründen, übernehmen oder mit ihnen fusionieren sowie Zweigniederlassungen errichten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Das Stammkapital ist bei der Gründung vollständig liberiert worden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführer sind den im Anteilbuch eingetragenen Gesellschaftern schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post zuzustellen.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 05.12.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Schneider, Daniel, von Arni BE, in Newbury Park (US), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Zumsteg, Patrik, von Mettauertal, in Obermumpf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.