Alfred Zünd
domicilié à Speicherschwendi, de Altstätten Mandats actifs: Zünd + Partner GmbH Connecté à: Nicolette Zünd Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Alfred Zünd" à jour.Vous suivez maintenant "Alfred Zünd".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Alfred Zünd" à jour.Vous suivez maintenant "Alfred Zünd".
|
|
Alfred Zünd
domicilié à St. Gallen, de Altstätten Mandats actifs: Kempter + Partner AG, Heizungs-, Klima-, Sanitär- und Energietechnik Connecté à: Ivo Kempter, Marco Pinkwasser Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Alfred Zünd" à jour.Vous suivez maintenant "Alfred Zünd".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Alfred Zünd" à jour.Vous suivez maintenant "Alfred Zünd".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Alfred Zünd
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Alfred Zünd
Autres commerces avec des biens divers
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Autres commerces avec des biens divers
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Alfred Zünd
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Alfred Zünd
Numéro de publication: HR02-1005275749, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Kempter + Partner AG, Heizungs-, Klima-, Sanitär- und Energietechnik, in St. Gallen, CHE-106.321.319, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2019, Publ. 1004551094).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grimm, Heinz, von Langnau im Emmental, in Goldach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zünd, Alfred, von Altstätten, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004566594, Registre du commerce Appenzell Rh.-Int., (310)
Appenzeller Kantonalbank, in Appenzell, CHE-108.954.702, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2018, Publ. 4175681).
Statutenänderung:
29.04.2018.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Zweck neu:
Sie deckt die finanzierungs- und anlagenbezogenen Grundbedürfnisse ihrer Kundschaft ab und trägt damit zur Entwicklung der Wirtschaft des Kantons bei.
Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Appenzeller Kantonalbank vom 29.04.2018 [bisher: Rechtsgrundlage: Gesetz über die Appenzeller Kantonalbank vom 28.4.1940 und Verordnung über die Appenzeller Kantonalbank vom 12.6.1984].
Organe:
Bankrat, Geschäftsleitung, Revisionsstelle [bisher: Organe: Bankrat, Bankkommission, Direktor, Kontrollkommission, Revisionsstelle].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dähler-Zahner, Roland, von Appenzell, in Appenzell (Rüte), Mitglied des Bankrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zünd, Alfred, von Altstätten, in Heiden, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dörig, Roland, von Appenzell, in Appenzell Steinegg (Rüte), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Appenzell (Rüte)];
Inauen, Hermann, von Appenzell, in Appenzell Steinegg (Rüte), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Appenzell (Rüte)];
Küng, Sarah Darinka, von Wagenhausen, in Appenzell, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 2220059, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Zünd + Partner GmbH, in Speicher, CHE-110.605.381, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2009, S. 4, Publ. 5108196).
Statutenänderung:
17.06.2015.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung, Projektierung und Erstellung von Bauwerken sowie den Handel mit Bauprodukten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Sie kann ferner auch Liegenschaften kaufen, belehnen oder verkaufen. Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen brieflich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zünd, Ulrich Johann, von Altstätten, in Speicherschwendi (Speicher), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00;
Bühler, Daniel, von Masein, in Speicherschwendi (Speicher), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zünd, Alfred, genannt Fredy, von Altstätten, in Speicherschwendi (Speicher), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 110 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Zünd, Fredy, mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00];
Zünd, Nicolette, von Altstätten, in Speicherschwendi (Speicher), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.