Guido Züger
domicilié à Schmerikon, de Altendorf Mandats actifs: Finanz Netz Consulting GmbH Connecté à: Heinrich Marbach, Hedwig Züger, Marco Züger Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Guido Züger" à jour.Vous suivez maintenant "Guido Züger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Guido Züger" à jour.Vous suivez maintenant "Guido Züger".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Guido Züger
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Guido Züger
Services pour les assurances et des caisses de retraite
Services pour les assurances et des caisses de retraite
Personnes privées avec le nom Guido Züger
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Guido Züger
Numéro de publication: 3906439, Registre du commerce Zurich, (20)
Arch-Tec-Lab AG, in Zürich, CHE-236.817.465, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2014, Publ. 1394795).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Züger, Guido Iwan, von Glarus, in Rüschlikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3756875, Registre du commerce Schwyz, (130)
Finanz Netz Consulting GmbH, in Feusisberg, CHE-109.853.096, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2009, Publ. 5124014).
Statutenänderung:
11.09.2017.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung und den Vertrieb sämtlicher Finanz- und Versicherungsprodukte sowie Erbringung von diesbezüglichen Dienstleistungen wie Erstellen von Analysen, Konzepten, Beratung, Betreuung, Finanz- und Vorsorgeplanung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Kollektivgesellschaft Finanz Netz Züger & Kälin, in Schindellegi, Gemeinde Feusisberg, gemäss Übernahmebilanz per 30.09.2002 mit Aktiven von CHF 76'951.70 und Passiven von CHF 7'018.65, wovon CHF 20'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 49'933.05 als Forderung gutgeschrieben werden.]. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Züger, Pius, von Altendorf, in Wollerau, Gesellschafter, mit Kollektivprokura zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Züger, Marco, von Altendorf, in Feusisberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00];
Marbach, Heinrich, von Beromünster, in Stansstad, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Züger, Hedwig, von Altendorf und Unteriberg, in Feusisberg, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Züger, Guido, von Altendorf, in Schmerikon, Gesellschafter, mit Kollektivprokura zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00].
Numéro de publication: 997707, Registre du commerce Zurich, (20)
Arch-Tec-Lab AG, in Zürich, CH-020.3.039.502-2, Wolfgang-Pauli-Strasse 19, ETH Zürich/Gebäude HIQ C1, 8093 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
19.03.2013.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Architektur- und Planungsbüros, die Projektierung, insbesondere die Umsetzung von Forschungsprojekten im Bereiche von Planungs- und Bauprozessen unter Anwendung modernster Planungsmethodik sowie die architektonische und städtebauliche Beratung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ferner im In- und Ausland Grundeigentum entwickeln, erwerben, veräussern und verwalten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, können die Mitteilungen auch per Brief, Fax oder E-Mail erfolgen. . Gemäss Erklärung vom 19.03.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Müller, Peter Josef, von Gersau, in Hitzkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Züger, Guido Iwan, von Glarus, in Rüschlikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.