Christine Zuber
domicilié à Stammheim, de Spiez et Hombrechtikon Mandats actifs: Olga Mayenfisch Stiftung Connecté à: Kuno Werner Rechsteiner, Urs Christoph Rechsteiner, Marianne Nydegger-Jöhr Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christine Zuber" à jour.Vous suivez maintenant "Christine Zuber".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christine Zuber" à jour.Vous suivez maintenant "Christine Zuber".
|
|
Christine Zuber
domicilié à Meggen, de Buchs (SG), Sevelen, Fischingen et Wil (SG) Mandats actifs: Karl Zuber, eidg. dipl. Florist, Flowerevents Connecté à: Karl Zuber Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christine Zuber" à jour.Vous suivez maintenant "Christine Zuber".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christine Zuber" à jour.Vous suivez maintenant "Christine Zuber".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Christine Zuber
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Christine Zuber
Associations religieuses, politiques ou laïques
Autres commerces avec des biens divers
Associations religieuses, politiques ou laïques
Autres commerces avec des biens divers
Personnes privées avec le nom Christine Zuber
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Christine Zuber
Numéro de publication: HR02-1005013416, Registre du commerce Zurich, (20)
Olga Mayenfisch Stiftung, in Zürich, CHE-102.058.608, Stiftung (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2014, S.0, Publ. 1621819).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rechsteiner, Urs, von Appenzell und Zürich, in Maur, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Zuber, Christine, von Spiez und Hombrechtikon, in Stammheim, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Waltalingen, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rechsteiner, Dr. Kuno W., von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Rechsteiner, Kuno W., Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 1868971, Registre du commerce Lucerne, (100)
Raiffeisenbank Adligenswil-Udligenswil-Meggen Genossenschaft, in Adligenswil, CHE-107.247.915, Genossenschaft (SHAB Nr. 128 vom 07.07.2014, Publ. 1597367).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zuber, Christine, von Wil SG, Buchs SG, Sevelen und Fischingen, in Meggen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sennhauser, Bruno, von Zürich und Lütisburg, in Beromünster, Vorsitzender der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Neudorf].
Numéro de publication: 4067020, Registre du commerce Lucerne, (100)
Raiffeisenbank Adligenswil-Udligenswil, in Adligenswil, CH-100.5.003.857-8, Die Bank betreibt in gemeinsamer Selbsthilfe im Sinne des genossenschaftlichen Gedankengutes von Friedrich Wilhelm Raiffeisen die Entgegennahme von Geldern in allen bankgemässen Formen,... Genossenschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2007, S. 9, Publ. 3973712).
Statutenänderung:
24.03.2007.
Firma neu:
Raiffeisenbank Adligenswil-Udligenswil Genossenschaft. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. [gestrichen: Verwaltungsrat: mindestens drei Mitglieder].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Emch, Sylvia, von Adligenswil und Luzern, in Adligenswil, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Aktuarin];
Zuber, Christine, von Wil SG, Buchs SG, Sevelen und Fischingen, in Meggen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.