Balthasar Andreas Zopfi
domicilié à Heimenhausen, de Glarus Süd Mandats actifs: Schweizerisches Verpackungsinstitut Connecté à: Tobias Leischner, Micaël Müller, Christine Arnet Henzen et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Balthasar Andreas Zopfi" à jour.Vous suivez maintenant "Balthasar Andreas Zopfi".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Balthasar Andreas Zopfi" à jour.Vous suivez maintenant "Balthasar Andreas Zopfi".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Balthasar Andreas Zopfi
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Balthasar Andreas Zopfi
Associations et fédérations
Associations et fédérations
Personnes privées avec le nom Balthasar Andreas Zopfi
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Balthasar Andreas Zopfi
Numéro de publication: HR02-1005000426, Registre du commerce Berne, (36)
Schweizerisches Verpackungsinstitut, in Bern, CHE-107.888.971, Verein (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2020, Publ. 1004986893).
Sitz neu:
Köniz.
Domizil neu:
Mühlestrasse 20, 3173 Oberwangen b. Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bitterlin, Stephan, von Basel, in Belmont-sur-Lausanne, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zopfi, Balthasar Andreas, von Glarus Süd, in Heimenhausen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004561862, Registre du commerce Berne, (36)
Schweizerisches Verpackungsinstitut, in Bern, CHE-107.888.971, Verein (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2017, Publ. 3260997).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zopfi, Balthasar Andreas genannt Andreas, von Glarus Süd, in Herrenschwanden (Kirchlindach), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lutz, Marc Dr., von Basel, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bitterlin, Stephan, von Basel, in Belmont-sur-Lausanne, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6787906, Registre du commerce Berne, (36)
Schweizerisches Verpackungsinstitut, in Bern, CH-035.6.010.989-9, Verein (SHAB Nr. 114 vom 18.06.1997, S. 4220).
Statutenänderung:
25.06.2009.
Zweck neu:
Der Verein vertritt die Anliegen des schweizerischen Verpackungswesens gegenüber Behörden und Organisationen, insbesondere auch in Sachen Ökologie und Entsorgung und wahrt die Interessen seiner Mitglieder. Durch seine packstoffneutrale Ausrichtung fördert er ganzheitliche Verpackungslösungen und prägt das öffentliche Erscheinungsbild in wirtschaftlicher und ökologischer Sicht. Als Kommunikationsforum unterstützt er die Weiterentwicklung des Verpackungswesens in funktionaler, ökologischer und wirtschaftlicher Sicht und fördert die berufliche Weiterbildung. Er pflegt Kontakte zu nationalen Organisationen anderer Staaten und zum internationalen Verpackungswesen.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung: Keine persönliche Haftbarkeit der Mitglieder].Mittel neu: Mitgliederbeiträge.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deutsch, Jürg, von Wigoltingen, in Hergiswil NW, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frischknecht, Kurt, von Schwellbrunn, in Lenzburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lützelschwab, Leo K., von Kaiseraugst, in Boswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weigelt, Peter, von St. Gallen, in Mörschwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chillante, Mario, von Herisau, in Frauenfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gilgen, Paul W., von Wahlern, in Herisau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walkenhorst, Wilhelm, von Deutschland, in Niederteufen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Durrer, Wolfgang, von Kerns, in Grossaffoltern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cornaz, Claude Raymond, von Faoug, in Bülach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tavernier, Markus, von Göschenen, in Rüschlikon, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Andreas Ulrich, von Winterthur, in Weisslingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widtmann, Ernst, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hopp, Heidi Brigitte, von Solothurn, in Besenbüren, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Markus Robert, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Polizzi, Roberto, von Neerach, in Grafstal (Lindau), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rechsteiner, Thomas Stephan, von Rehetobel, in Bülach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rehm, Johannes Anton, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schindler, Jacques Hans, von Glarus Süd, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schuhmann, Peggy, deutsche Staatsangehörige, in Bergdietikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zopfi, Balthasar Andreas genannt Andreas, von Glarus Süd, in Herrenschwanden (Kirchlindach), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaibac AG (CH-100.3.007.052-9), in Luzern, Revisionsstelle.