Bruno Zogg
domicilié à Grabserberg, de Grabs Mandats actifs: ZOGG-AKKORD GmbH, Elektro-Haushalt-Reparaturservice Benz AG, Oberbüren Connecté à: Cyrill Benz, Antoinette Benz-Nef, Erwin Thalmann Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Bruno Zogg" à jour.Vous suivez maintenant "Bruno Zogg".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Bruno Zogg" à jour.Vous suivez maintenant "Bruno Zogg".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Bruno Zogg
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Bruno Zogg
Maçonnerie
Commerce d’appareils ménagers et des biens similaires
Maçonnerie
Commerce d’appareils ménagers et des biens similaires
Personnes privées avec le nom Bruno Zogg
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Bruno Zogg
Numéro de publication: 3168349, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
H.O.F. Bruno Zogg GmbH, in Grabs, CHE-272.655.974, Chläuser, 9472 Grabserberg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
07.11.2016.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Baugewerbe, handwerkliche Arbeiten und Verrichtungen sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 07.11.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Zogg, Bruno, von Grabs, in Grabserberg (Grabs), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 2672789, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Schweizer Schneesportschule Unterwasser AG, in Wildhaus-Alt St. Johann, CHE-109.850.011, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 18.11.2015, Publ. 2488721).
Statutenänderung:
04.12.2015, 08.02.2016.
Firma neu:
Chäserrugg Sports AG.
Domizil neu:
c/o Toggenburg Bergbahnen AG, Dorfstrasse 17, 9657 Unterwasser.
Zweck neu:
Führung einer Skischule sowie Anbieten weiterer Dienstleitungen für Kundenaktivitäten in der Tourismus Destination Toggenburg. Die Gesellschaft kann Liegenschaften und Grundstücke im In- und Ausland erwerben, belasten, vermitteln oder veräussern, sich in beliebiger Form an Unternehmen beteiligen, Patente und Lizenzen erwerben und veräussern, die Fusion mit ihnen eingehen oder solche Unternehmen selbst gründen, erwerben oder pachten, Zweigniederlassungen errichten, Finanzierungen für eigene und fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
[Streichung].
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 04.12.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zogg, Bruno, von Grabs, in Grabserberg (Grabs), Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rolf Eggenberger & Partner AG, in Grabs, Revisionsstelle;
Allmann, Andreas, von Stein SG, in Unterwasser (Wildhaus-Alt St. Johann), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Christian, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Wildhaus (Wildhaus-Alt St. Johann), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eppenberger, Mélanie, französische Staatsangehörige, in Zollikerberg (Zollikon), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kalberer, Roman Mario, von Mels, in Braunau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bösch, Rudolph, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Wildhaus-Alt St. Johann, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Singenberger, Alex Martin, von Fischingen, in Wildhaus-Alt St. Johann, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4732914, Registre du commerce Berne, (36)
Unterstützungsfonds der Stiftung Schweizer Ski- und Snowboardschulen, in Belp, CH-350.7.000.437-4, Stiftung (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2006, S. 3, Publ. 3450576).
Urkundenänderung:
09.07.2008. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rey, Jimmy, von Montana, in Montana, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zogg, Bruno, von Grabs, in Grabserberg (Grabs), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fournier, Sylvain, von Nendaz, in Haute-Nendaz (Nendaz), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hubli, Franziska, von Oberiberg, in Oberiberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mooser, Benedikt, von Plaffeien, in St. Antoni, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rhyner, Hans, von Elm, in Elm, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Romani, Paolo, von Novaggio, in Novaggio, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schoch, Heinz, von Fischenthal, in Malans, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schranz, Willi, von Adelboden, in Adelboden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.