Harry Zimmermann
domicilié à Genève, de Affoltern am Albis Mandats actifs: Marani S.A. en liquidation Connecté à: Heinz Frank Hüsemann Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Harry Zimmermann" à jour.Vous suivez maintenant "Harry Zimmermann".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Harry Zimmermann" à jour.Vous suivez maintenant "Harry Zimmermann".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Harry Zimmermann
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Harry Zimmermann
Autres commerces avec des biens divers
Autres commerces avec des biens divers
Personnes privées avec le nom Harry Zimmermann
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Harry Zimmermann
Numéro de publication: HR02-1005713810, Registre du commerce Zurich, (20)
knecon ag, in Uitikon, CHE-214.034.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2022, Publ. 1005587109).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Otto, von Brittnau, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Harry Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Sandhausen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3464249, Registre du commerce Zurich, (20)
IQser Holding AG, in Bassersdorf, CHE-113.694.458, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 24.06.2016, Publ. 2910525).
Statutenänderung:
27.03.2017.
Aktienkapital neu:
CHF 280'000.00 [bisher: CHF 120'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 280'000.00 [bisher: CHF 120'000.00].
Aktien neu:
28'000 Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 12'000 Namenaktien zu CHF 10.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Harry Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Sandhausen (DE), Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Essig, Wolfgang Hermann, von Nesslau-Krummenau, in Neerach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tonne, Ulf, deutscher Staatsangehöriger, in Murg (DE), Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tonne, Dr. Jörn, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tonne, Lars, deutscher Staatsangehöriger, in Neustadt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Horn, Detlef, deutscher Staatsangehöriger, in Königsbach-Stein (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wurzer, Jörg Herbert, deutscher Staatsangehöriger, in Remscheid (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Buff, Hugo Albert, von Wald AR, in Lufingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3461415, Registre du commerce Zurich, (20)
IQser AG, in Bassersdorf, CHE-113.719.325, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2011, Publ. 6280278).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Harry Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Sandhausen (DE), Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tonne, Ulf, deutscher Staatsangehöriger, in Murg (DE), Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tonne, Jörn, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tonne, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Landau (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wurzer, Jörg Herbert, deutscher Staatsangehöriger, in Remscheid (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Buff, Hugo Albert, von Wald AR, in Lufingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Panarex Revisions + Treuhand AG (CHE-103.756.767), in Kloten, Revisionsstelle [bisher: Panarex Revisions + Treuhand AG].