Diana Zimmermann
domicilié à Dietikon, de Rorbas Mandats actifs: Grafik Atelier Diana und Werner Zimmermann Connecté à: Werner Zimmermann Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Diana Zimmermann" à jour.Vous suivez maintenant "Diana Zimmermann".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Diana Zimmermann" à jour.Vous suivez maintenant "Diana Zimmermann".
|
|
Diana Zimmermann
domicilié à Rothenburg, de Rothenburg Mandats actifs: Chocoprint AG, Karl Hug AG Connecté à: Celina Hug-Müller, Pascal Zimmermann, René Hug et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Diana Zimmermann" à jour.Vous suivez maintenant "Diana Zimmermann".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Diana Zimmermann" à jour.Vous suivez maintenant "Diana Zimmermann".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Diana Zimmermann
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Diana Zimmermann
Ateliers de design, de graphisme et de bijoux
Production des comestibles
Ateliers de design, de graphisme et de bijoux
Production des comestibles
Personnes privées avec le nom Diana Zimmermann
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Diana Zimmermann
Numéro de publication: HR02-1005726018, Registre du commerce Lucerne, (100)
Chocoprint AG, in Kriens, CHE-103.886.097, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2019, Publ. 1004785063).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Pascal, von Rothenburg, in Rothenburg, mit Einzelunterschrift;
Hug-Müller, Celina, von Kriens, in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Diana, von Rothenburg, in Rothenburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005710706, Registre du commerce Lucerne, (100)
Karl Hug AG, Confiserie, in Kriens, CHE-103.033.999, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 16.12.2019, Publ. 1004783804).
Statutenänderung:
22.03.2023.
Firma neu:
Karl Hug AG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Pascal, von Rothenburg, in Rothenburg, mit Einzelunterschrift;
Hug-Müller, Celina, von Kriens, in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Diana, von Rothenburg, in Rothenburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004746820, Registre du commerce Zurich, (20)
Grafik Atelier Diana und Werner Zimmermann, in Dietikon, CHE-110.221.520, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2005, S.22, Publ. 2881212).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Andy, von Rorbas, in Dietikon, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Diana, von Rorbas, in Dietikon, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Moulin de Pierre (FR)];
Zimmermann, Werner, von Rorbas, in Dietikon, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift [bisher: in Moulin de Pierre (FR)].