Beat Theodor Zimmermann
domicilié à Stans, de Ennetbürgen Mandats actifs: Grundli Resort Engelberg GmbH in Liquidation, Keramik-Platten Börse GmbH in Liquidation et plus Connecté à: Max Peter Dinkel, Rudolf Friedrich Waser, Larraine Joyce Zimmermann et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Beat Theodor Zimmermann" à jour.Vous suivez maintenant "Beat Theodor Zimmermann".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Beat Theodor Zimmermann" à jour.Vous suivez maintenant "Beat Theodor Zimmermann".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Beat Theodor Zimmermann
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Beat Theodor Zimmermann
Achat & vente de biens immobiliers propres
Autres commerces avec des biens divers
Facility Management
Viticulture
Viabilisation de terrains
Achat & vente de biens immobiliers propres
Autres commerces avec des biens divers
Facility Management
Viticulture
Viabilisation de terrains
Personnes privées avec le nom Beat Theodor Zimmermann
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Beat Theodor Zimmermann
Numéro de publication: HR02-1006092568, Registre du commerce Nidwald, (150)
Dinkel, Korner und Zimmermann GmbH, in Stans, CHE-110.502.545, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2010, S.11, Publ. 5842568).
Statutenänderung:
15.07.2024.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich (d.h. auch per E-Mail oder anderer elektronischer Kommunikationsmittel möglich) an die im Anteilbuch eingetragenen Adressen unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Beat, von Ennetbürgen, in Stans, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Schöpfer, Hans Rudolf, von Eschenbach LU und Marbach LU, in Kerns, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00;
Korner, Franz, von Luzern, in Buochs, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dinkel und Korner Immobilien AG (CHE-103.274.244), in Stans, Gesellschafterin, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 [bisher: Dinkel und Korner Immobilien AG, in Stans (CH-100.3.005.377-1), mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Dinkel, Thomas, von Eiken, in Engelberg, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005903739, Registre du commerce Obwald, (140)
Grundli Resort Engelberg GmbH, in Engelberg, CHE-470.123.443, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2014, S.0, Publ. 1308789).
Firma neu:
Grundli Resort Engelberg GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 22.11.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dinkel, Max, von Eiken, in Stansstad, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zimmermann, Beat, von Ennetbürgen, in Stans, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Waser, Rudolf, von Engelberg, in Hergiswil NW, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005824723, Registre du commerce Nidwald, (150)
Keramik-Platten Börse GmbH, in Hergiswil (NW), CHE-369.638.579, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2018, Publ. 1004488448).
Firma neu:
Keramik-Platten Börse GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Keramik-Platten Börse LLC in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.08.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Beat Theodor, von Ennetbürgen, in Stans, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].