Roger Ziltener
domicilié à Netstal, de Schübelbach Mandats actifs: Eugenio fürs Büro AG Connecté à: Nadja Branger-Eugenio, Sergio Eugenio Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Roger Ziltener" à jour.Vous suivez maintenant "Roger Ziltener".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Roger Ziltener" à jour.Vous suivez maintenant "Roger Ziltener".
|
|
Roger Ziltener
domicilié à Riehen, de Schübelbach Mandats actifs: Modellagentur/-schule En Vogue, R. Ziltener Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Roger Ziltener" à jour.Vous suivez maintenant "Roger Ziltener".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Roger Ziltener" à jour.Vous suivez maintenant "Roger Ziltener".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Roger Ziltener
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Roger Ziltener
Commerce d’appareils ménagers et des biens similaires
Placement de main d'œuvre
Commerce d’appareils ménagers et des biens similaires
Placement de main d'œuvre
Personnes privées avec le nom Roger Ziltener
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Roger Ziltener
Numéro de publication: HR02-1004793942, Registre du commerce Grisons, (350)
Eugenio fürs Büro AG, in Chur, CHE-106.357.694, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2017, Publ. 3927989).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ziltener, Roger, von Schübelbach, in Glarus, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004533555, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Pius Schäfler AG, in Gossau (SG), CHE-115.675.779, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2018, Publ. 4332051).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ziltener, Roger, von Schübelbach, in Netstal (Glarus), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2891539, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Pius Schäfler Beteiligungen und Immobilien AG, in Gossau SG, CHE-105.784.674, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2016, Publ. 2839847).
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 31.05.2016 Aktiven von CHF 6'031'450.89 Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'212'429.93 auf die Pius Schäfler AG, in Gossau SG (CHE-115.675.779).
Gegenleistung:
CHF 3'819'020.96. [Folgende weitere Adressen werden im Handelsregister gelöscht.] [gestrichen: Weitere Adresse: Grundstrasse 71, 9500 Wil.]. [gestrichen: Weitere Adresse: Bahnhofstrasse 1, 9230 Flawil]. [gestrichen: Weitere Adresse: Hauptgasse 38, 9050 Appenzell]. [gestrichen: Weitere Adresse: St. Gallerstrasse 60a, 9200 Gossau].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Waldburger-Streule, Remo, von Teufen AR, in Gontenbad (Gonten), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Würth, Armin, von Berg SG, in Arnegg (Gossau SG), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziltener, Roger, von Schübelbach, in Netstal (Glarus), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.