Jakob Zeller
domicilié à Grund b. Gstaad, de Zweisimmen Mandats actifs: KOBI EI Gstaad GmbH Connecté à: Lydia Annagret Zeller-Gwerder Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jakob Zeller" à jour.Vous suivez maintenant "Jakob Zeller".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jakob Zeller" à jour.Vous suivez maintenant "Jakob Zeller".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Jakob Zeller
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Jakob Zeller
Elevage d’animaux
Elevage d’animaux
Personnes privées avec le nom Jakob Zeller
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Jakob Zeller
Numéro de publication: HR01-1005506038, Registre du commerce Berne, (36)
KOBI EI Gstaad GmbH, in Saanen, CHE-369.835.192, Moosfanggässli 6b, 3783 Grund b. Gstaad, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
15.06.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermarktung, die Verarbeitung und den Handel von Eiern und Eierprodukten sowie die Führung von Nutztierbetrieben, insbesondere von Hühnerfarmen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben und belasten, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 15.06.2022 und Inventar per 31.12.2021, Aktiven von CHF 165'089.73 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 128'839.47 des Einzelunternehmens Zeller-Factory, Lydia Zeller, in Saanen (CHE-113.248.159), wofür 200 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 16'250.26 als Forderung gutgeschrieben werden.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, per Brief, Fax oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 03.06.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Zeller, Lydia Annagret, von Schwyz, in Grund b. Gstaad (Saanen), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Zeller, Jakob, von Zweisimmen, in Grund b. Gstaad (Saanen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR01-1005041727, Registre du commerce Berne, (36)
Zeller-Factory, Lydia Zeller, in Saanen, CHE-113.248.159, Moosfanggässli 6b, 3783 Grund b. Gstaad, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Die Vermarktung, Verarbeitung und der Handel von Eier und Eierprodukten. Die Führung von Nutztierbetrieben, insbesondere von Hühnerfarmen. Den Erwerb von Liegenschaften die geeignet sind, den Zweck der Firma zu fördern.
Eingetragene Personen:
Zeller, Lydia, von Schwyz, in Grund b. Gstaad (Saanen), Inhaberin, mit Einzelunterschrift;
Zeller, Jakob, von Zweisimmen, in Grund b. Gstaad (Saanen), mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2464764, Registre du commerce Berne, (36)
Golden Ei GmbH, in Saanen, CH-092.4.014.508-3, Nutztierbetriebe, insbesondere Hühnerfarmen etc. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 217 vom 07.11.2000, S. 7559).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zeller, Jakob, von Zweisimmen, in Grund bei Gstaad (Saanen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 24'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rieder, Gottfried, von Lenk und St. Stephan, in Lenk, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.-- [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bieri, Karl, von Schangnau, in St. Stephan, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.-- [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Zeller-Gwerder, Lydia, von Zweisimmen und Schwyz, in Grund bei Gstaad (Saanen), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 24'000.--.