Matthias Zbären
domicilié à Saanenmöser, de Lenk Mandats actifs: Grato Partners AG, Zbären Montagen AG et plus Connecté à: Benjamin Zbären, Raimund Günter Bertel, Benjamin Zbären et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Matthias Zbären" à jour.Vous suivez maintenant "Matthias Zbären".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Matthias Zbären" à jour.Vous suivez maintenant "Matthias Zbären".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Matthias Zbären
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Matthias Zbären
Construction de bâtiments
Fabrication et transformation des produits du bois
Fabrication de meubles
Construction de bâtiments
Fabrication et transformation des produits du bois
Fabrication de meubles
Personnes privées avec le nom Matthias Zbären
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Matthias Zbären
Numéro de publication: HR02-1006000294, Registre du commerce Berne, (36)
Grato Partners AG, bisher in Baden, CHE-231.396.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2020, Publ. 1005002900).
Statutenänderung:
22.03.2024.
Sitz neu:
Saanen.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 26, 3777 Saanenmöser.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Projektierung von Überbauungen und Liegenschaften, das Design von Innen- und Aussenräumen, den Erwerb, die Verwaltung, die Vermietung, den Verkauf und weitere Tätigkeiten, welche direkt oder indirekt mit Immobilien in Verbindung stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: per Brief oder E-Mail.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Enderli, Christoph, von Illnau-Effretikon, in Niederrohrdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fontijn, Dominic, von Trub, in Glattfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zbären, Matthias, von Lenk, in Saanenmöser (Saanen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005997289, Registre du commerce Argovie, (400)
Grato Immobilien AG, in Baden, CHE-480.336.236, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2022, Publ. 1005431605).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zbären, Benjamin, von Lenk, in Saanen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zbären, Matthias, von Lenk, in Saanen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR01-1005910828, Registre du commerce Berne, (36)
Zbären Montagen AG, in Saanen, CHE-352.724.147, Bahnhofstrasse 29, 3777 Saanenmöser, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
24.11.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Bau- und Schreinermontagebetriebs, insbesondere die Montage von Holzerzeugnissen, Innenausbau und Umbauten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 24.11.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Bertel, Raimund Günter, österreichischer Staatsangehöriger, in Bassersdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zbären, Benjamin, von Lenk, in Saanenmöser (Saanen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zbären, Matthias, von Lenk, in Saanenmöser (Saanen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.