Bettina Zahnd
domicilié à Winterthur, de Thurnen Mandats actifs: smartridr ag in Liquidation Connecté à: Severin Baer, Daniel-Serge Schläpfer, Andreas Peter Macaluso Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Bettina Zahnd" à jour.Vous suivez maintenant "Bettina Zahnd".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Bettina Zahnd" à jour.Vous suivez maintenant "Bettina Zahnd".
|
|
Bettina Zahnd
domicilié à Steckborn, de Rüschegg et Steckborn Mandats actifs: bexund GmbH Connecté à: Daniel Erwin Zahnd Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Bettina Zahnd" à jour.Vous suivez maintenant "Bettina Zahnd".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Bettina Zahnd" à jour.Vous suivez maintenant "Bettina Zahnd".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Bettina Zahnd
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Bettina Zahnd
Fabrication d'autres produits
Exploitation des etablissements généraux de santé
Fabrication d'autres produits
Exploitation des etablissements généraux de santé
Personnes privées avec le nom Bettina Zahnd
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Bettina Zahnd
Numéro de publication: HR02-1004567276, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung für Prävention der AXA, in Winterthur, CHE-110.392.104, Stiftung (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2018, Publ. 4365973).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gujan, Mélanie, von Savigny, in Rüti ZH, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zahnd, Bettina, von Lohnstorf, in Winterthur, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004474297, Registre du commerce Zurich
smartridr ag, in Boppelsen, CHE-246.688.347, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2017, Publ. 3644051).
Statutenänderung:
05.10.2018.
Aktienkapital neu:
CHF 198'333.00 [bisher: CHF 133'333.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 198'333.00 [bisher: CHF 133'333.00].
Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 (Stimmrechtsaktien) und 4'916'650 Namenaktien zu CHF 0.02 [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 (Stimmrechtsaktien) und 1'666'650 Namenaktien zu CHF 0.02]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuratli, Marc, von Küsnacht ZH, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schläpfer, Daniel-Serge, von Herisau, in Boppelsen, Präsident des Verwaltungsrates, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: stellvertretender Geschäftsführer, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Baer, Severin, von Hausen am Albis, in Oberrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zahnd, Bettina, von Lohnstorf, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
de Geus, Alex Lodewijk, niederländischer Staatsangehöriger, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Macaluso, Andreas Peter, von Horgen, in Horgen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1152801, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung für Prävention der AXA, in Winterthur, CH-020.7.903.562-9, Stiftung (SHAB Nr. 165 vom 27.08.2012, Publ. 6822824).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zahnd, Bettina, von Lohnstorf, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Turicum Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft (CH-020.3.927.157-1), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Turicum Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft].