Gerhart Zäuner
domicilié à Zürich, de Zürich Mandats actifs: eliion ag Connecté à: Kurt Holenweger, Markus Disteli Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Gerhart Zäuner" à jour.Vous suivez maintenant "Gerhart Zäuner".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Gerhart Zäuner" à jour.Vous suivez maintenant "Gerhart Zäuner".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Gerhart Zäuner
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Gerhart Zäuner
Fourniture de services informatiques
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Gerhart Zäuner
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Gerhart Zäuner
Numéro de publication: HR02-1005072095, Registre du commerce Zurich, (20)
adet GmbH, in Zürich, CHE-105.212.277, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2018, Publ. 4397923).
Firma neu:
adet GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.12.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zäuner, Gerhart, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 39 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004671988, Registre du commerce Zurich, (20)
eliion ag, in Zürich, CHE-116.004.398, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 28.05.2019, Publ. 1004639352).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glaser, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zäuner, Gerhart, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 4037373, Registre du commerce Zurich, (20)
eliion ag, in Zürich, CHE-116.004.398, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2015, Publ. 2275267).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zäuner, Gerhart, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holenweger, Kurt, von Oberrohrdorf, in Maienfeld, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vorlicky, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glaser, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].