Roger Wyler
domicilié à Frauenkappelen, de Linden Mandats actifs: Investas Beratungs AG, Investas AG Connecté à: Marc Zimmermann, Peter Boss, Christoph Hans Ulrich Oeri et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Roger Wyler" à jour.Vous suivez maintenant "Roger Wyler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Roger Wyler" à jour.Vous suivez maintenant "Roger Wyler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Roger Wyler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Roger Wyler
Services pour les banques et instituts de crédit
Gestion de fonds
Services pour les banques et instituts de crédit
Gestion de fonds
Personnes privées avec le nom Roger Wyler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Roger Wyler
Numéro de publication: HR02-1005186756, Registre du commerce Zurich, (20)
Handyman GmbH, in Bubikon, CHE-426.067.901, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 163 vom 23.08.2012, S.0, Publ. 6820362).
Statutenänderung:
30.04.2021.
Sitz neu:
Rüti (ZH).
Domizil neu:
Spitalstrasse 80, 8630 Rüti ZH. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyler, Roger, von Münsingen, in Schänis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Bubikon].
Numéro de publication: 1230085, Registre du commerce Berne, (36)
Investas Beratungs AG, in Bern, CHE-112.960.999, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 31.12.2012, Publ. 6997332).
Domizil neu:
Schützengässchen 5, 3011 Bern .
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ENGEL COPERA AG, in Köniz, Revisionsstelle;
Gafner, Martin, von Beatenberg, in Ittigen, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lafranchi, Patrick, von Maggia, in Zollikofen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boss, Peter, von Grindelwald, in Bolligen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern, Mitglied mit Einzelunterschrift];
Michel, Werner, von Unterseen, in Ittigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Regli, Matthias, von Andermatt, in Bolligen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyler, Roger, von Linden, in Frauenkappelen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG (CHE-229.062.543), in Muri bei Bern, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 972227, Registre du commerce Zurich, (20)
Premiersolutions GmbH, in Bubikon, CH-020.4.039.633-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 46 vom 09.03.2009, S. 28, Publ. 4914940).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kartal, Betul, von Münsterlingen, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 49 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grottke, Peter Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Laupen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 49 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Wyler, Roger Marco, von Münsingen, in Bubikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 51 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].