Benjamin Wüst
domicilié à Habsburg, de Lupfig Mandats actifs: Braunvieh Aargau, Genossenschaft, Landwirtschaftliche Maschinengenossenschaft Scherz Connecté à: Tabea Zimmermann, Cyrill Gauch, Michael Lang et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Benjamin Wüst" à jour.Vous suivez maintenant "Benjamin Wüst".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Benjamin Wüst" à jour.Vous suivez maintenant "Benjamin Wüst".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Benjamin Wüst
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Benjamin Wüst
Associations et fédérations
Location de machines et d’autres biens mobiliers
Associations et fédérations
Location de machines et d’autres biens mobiliers
Personnes privées avec le nom Benjamin Wüst
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Benjamin Wüst
Numéro de publication: HR02-1006075296, Registre du commerce Zurich, (20)
SwissPK Management AG, in Zürich, CHE-475.727.401, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2021, Publ. 1005204148).
Statutenänderung:
19.06.2024.
Sitz neu:
Dielsdorf.
Domizil neu:
Bergstrasse 4a, 8157 Dielsdorf.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder durch Publikation im SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oberle, Lars, deutscher Staatsangehöriger, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meuter, Pascal, von Vinelz, in Altendorf, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüst, Benjamin, von Zürich, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marthaler, Stefania, von Niederglatt, in Dielsdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005819758, Registre du commerce Zurich, (20)
SwissPK Foundation, in Zürich, CHE-131.511.857, Stiftung (SHAB Nr. 104 vom 31.05.2022, Publ. 1005484818).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kieser, Ulrich, von Aarau, in Zollikon, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaufmann, Stefan, von Zürich, in Winterthur, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Prajer, Thomas, von Richterswil, in Zug, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüst, Benjamin, von Zürich, in Altendorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meuter, Pascal, von Vinelz, in Altendorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oberle, Lars, deutscher Staatsangehöriger, in Stäfa, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vögele, Roland, von Zürich, in Erlenbach (ZH), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Horn, Susanne, deutsche Staatsangehörige, in Horgen, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fournier, Patrick, von Nendaz, in Sion, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Paglia, Raoul, von Breggia, in Comano, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüdin, Urs, von Gelterkinden, in Wangen (SZ), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wegmann, Andrea, von Wangen-Brüttisellen, in Unterengstringen, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005581019, Registre du commerce Zurich, (20)
immobylus AG, in Zürich, CHE-113.495.083, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 02.09.2019, Publ. 1004706707).
Domizil neu:
c/o aron architekten AG, Fraumünsterstrasse 27, 8001 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stocker, Thomas, von Zürich, in Schönenberg ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüst, Benjamin, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüst, Nadja, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.