Karl Rudolf Wolf
domicilié à Bauma, de Gossau (ZH) et Bauma Mandats actifs: IWLtrade GmbH in Liquidation Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Karl Rudolf Wolf" à jour.Vous suivez maintenant "Karl Rudolf Wolf".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Karl Rudolf Wolf" à jour.Vous suivez maintenant "Karl Rudolf Wolf".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Karl Rudolf Wolf
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Karl Rudolf Wolf
Commerce de biens de consommation
Commerce de biens de consommation
Personnes privées avec le nom Karl Rudolf Wolf
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Karl Rudolf Wolf
Numéro de publication: HR02-1005034311, Registre du commerce Zurich, (20)
IWLtrade GmbH, in Bauma, CHE-115.111.198, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 203 vom 20.10.2015, S.0, Publ. 2434331).
Firma neu:
IWLtrade GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.11.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolf, Karl Rudolf, von Bauma, in Bauma, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 6036408, Registre du commerce Argovie, (400)
IWL Seminare (Suisse) GmbH, bisher in Winterthur, CH-020.4.041.021-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 193 vom 06.10.2009, S. 24, Publ. 5278774).
Gründungsstatuten:
25.08.2009.
Statutenänderung:
15.12.2010.
Firma neu:
IWL Schulungen GmbH.
Sitz neu:
Mettauertal.
Domizil neu:
Rebmatt 361, 5276 Wil AG.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Organisation, Vermarktung und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen aller Art im In- und Ausland sowie Bildungsberatung und der Vertrieb von Lehr- und Lernhilfen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen jeder Rechtsform beteiligen und die Geschäftsführung bei Unternehmen mit gleichem oder verwandtem Geschäftsgegenstand übernehmen. Sie kann ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und Grundstücke oder Immobilien erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung vom 25.08.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet (wie bisher).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
IWL Seminare GmbH (HRB 115233), in München (DE), Gesellschafterin, mit 110 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolf, Karl Rudolf, von Bauma, in Bauma, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 5530766, Registre du commerce Argovie, (400)
ELS European Logistics Services GmbH, bisher in Pratteln, CH-280.4.008.681-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2006, S. 5, Publ. 3670250).
Statutenänderung:
18.01.2010.
Sitz neu:
Mettauertal.
Domizil neu:
Rebmatt 361, 5276 Wil AG.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Logistikbereich über sämtliche Verkehrsträger. Durchführung von Kursen und Schulungen. Vermittlung, Kauf und Verkauf von Immobilien sowie Handel mit Waren aller Art.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolf, Karl Rudolf, von Gossau ZH und Bauma, in Bauma, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Meyer, René, von Trub, in Laufenburg (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].