Theodor Wittwer
domicilié à Oberhofen am Thunersee, de Trub Mandats actifs: Stiftung Seniorama Oberhofen am Thunersee, Elektra Schwarz AG Connecté à: Christina Grab, Hans-Peter Hauenstein, Beat von Känel et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Theodor Wittwer" à jour.Vous suivez maintenant "Theodor Wittwer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Theodor Wittwer" à jour.Vous suivez maintenant "Theodor Wittwer".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Theodor Wittwer
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Theodor Wittwer
Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires
Production et approvisionnement en électricité
Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires
Production et approvisionnement en électricité
Personnes privées avec le nom Theodor Wittwer
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Theodor Wittwer
Numéro de publication: HR02-1004873308, Registre du commerce Berne, (36)
Elektra Schwarz AG, in Péry-La Heutte, CHE-102.020.675, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 02.03.2015, S.0, Publ. 2015971).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Rondchâtel Dynamo-Stations GmbH, in Péry-La Heutte (CHE-110.272.629), gemäss Fusionsvertrag vom 05.03.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 178'302.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 135'948.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselben Aktionäre und Gesellschafter sämtliche Aktien und Stammanteile der an der Fusion beteiligten Gesellschaften halten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarz, Fritz, von Trubschachen, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Wittwer, Theodor, von Trub, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3837885, Registre du commerce Berne, (36)
Energie Oberhofen AG, in Oberhofen am Thunersee, CHE-299.323.312, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2014, Publ. 1559689).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wittwer, Theodor, von Trub, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer Stalder, Petra, von Rubigen, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Numéro de publication: 3824305, Registre du commerce Berne, (36)
Wohnbaugenossenschaft Oberhofen (WBGO), in Oberhofen am Thunersee, CHE-103.562.938, Genossenschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2013, Publ. 925743).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wittwer, Theodor, von Trub, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mattenberger, Rudolf, von Birr und Zofingen, in Merligen (Sigriswil), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberhofen am Thunersee, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Maurer Stalder, Petra, von Rubigen, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.