Cornelia Wittwer
domicilié à Worb, de Trub Mandats actifs: SwissMech GmbH Connecté à: Sven Fuhrer Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Cornelia Wittwer" à jour.Vous suivez maintenant "Cornelia Wittwer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Cornelia Wittwer" à jour.Vous suivez maintenant "Cornelia Wittwer".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Cornelia Wittwer
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Cornelia Wittwer
Serrurerie, forge et atelier
Serrurerie, forge et atelier
Personnes privées avec le nom Cornelia Wittwer
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Cornelia Wittwer
Numéro de publication: HR02-1005184052, Registre du commerce Zurich, (20)
Yasoma GmbH, in Maur, CHE-103.567.580, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 164 vom 24.08.2012, S.0, Publ. 6822286).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wittwer, Cornelia Ruth, von Ettingen und Schangnau, in Genève, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 7'000.00 [bisher: in Maur, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 7'000.00];
Wittwer, Hansrudolf, von Schangnau, in Genève, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, [bisher: in Binningen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00].
Numéro de publication: 6876254, Registre du commerce Berne, (36)
SwissMech GmbH, in Worb, CH-035.4.035.799-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 97 vom 19.05.2011, Publ. 6169162).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuhrer, Sven, von Trubschachen, in Worb, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Wittwer, Cornelia, von Trub, in Worb, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6822286, Registre du commerce Zurich, (20)
Yasoma GmbH, bisher in Baar, CH-170.4.001.565-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2011, Publ. 6214140).
Gründungsstatuten:
21.02.1997.
Statutenänderung:
12.07.2012.
Sitz neu:
Maur.
Domizil neu:
Hausacherstrasse 21, 8122 Binz.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von Software-Applikationen u.a. im edukativen und künstlerischen Bereich, die Betreibung von Kursen und Schulen sowie den Handel mit Kunstgegenständen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Immobilien erwerben, halten und verwerten. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die der Förderung des Zwecks dienen. Nachschusspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen brieflich.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seeberger, Peter, von Brugg, in Pratteln, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00;
Wittwer, Dr. Jürg, von Schangnau, in Richmond (US), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wittwer, Hansrudolf, von Schangnau, in Binningen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00 [bisher: in Ouagadougou (BF)];
Wittwer, Cornelia Ruth, von Ettingen und Schangnau, in Maur, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 7'000.00.