Christine Wittwer
domicilié à Burgdorf, de Trubschachen Mandats actifs: DRIVENT Coaching & Beratung KLG Connecté à: Felix Philipp Wittwer Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christine Wittwer" à jour.Vous suivez maintenant "Christine Wittwer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christine Wittwer" à jour.Vous suivez maintenant "Christine Wittwer".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Christine Wittwer
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Christine Wittwer
Autre services dans l'éducation
Autre services dans l'éducation
Personnes privées avec le nom Christine Wittwer
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Christine Wittwer
Numéro de publication: HR02-1005192018, Registre du commerce Berne, (36)
Baumgartner Maschinen- und Anlagenservice AG, in Koppigen, CHE-112.922.817, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2018, Publ. 1004491480).
Firma neu:
Baumgartner Maschinen- und Anlagenservice AG in Liq..
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 17.05.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Urs, von Rapperswil (BE), in Koppigen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Wittwer, Christine, von Trubschachen, in Burgdorf (Kirchberg (BE)), Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura].
Numéro de publication: 3658895, Registre du commerce Berne, (36)
Baumgartner Maschinen- und Anlagenservice AG, in Koppigen, CHE-112.922.817, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 04.08.2014, Publ. 1644979).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner-Egger, Elsbeth, von Bangerten, in Koppigen, Mitglied, Sekretärin, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wittwer, Christine, von Trubschachen, in Burgdorf (Kirchberg (BE)), mit Einzelprokura.
Numéro de publication: 2960847, Registre du commerce Berne, (36)
W. Aebersold AG, in Burgdorf, CHE-101.686.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 24.02.2015, Publ. 2006899).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wittwer, Christine, von Trubschachen, in Burgdorf, mit Einzelprokura.