Gabriela Winterstein Bächtold
domicilié à Goldach, de Zürich et Schleitheim Mandats actifs: MAB Immobilien AG, Sunrise One AG Connecté à: Nadia Hobi, Markus Almo Bächtold, Nadia Hobi et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Gabriela Winterstein Bächtold" à jour.Vous suivez maintenant "Gabriela Winterstein Bächtold".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Gabriela Winterstein Bächtold" à jour.Vous suivez maintenant "Gabriela Winterstein Bächtold".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Gabriela Winterstein Bächtold
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Gabriela Winterstein Bächtold
Achat & vente de biens immobiliers propres
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Gabriela Winterstein Bächtold
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Gabriela Winterstein Bächtold
Numéro de publication: HR02-1005575028, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Sunrise One AG, in St. Gallen, CHE-102.245.300, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 19.04.2021, Publ. 1005152717).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bächtold, Markus, von Schleitheim, in Goldach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hobi, Nadia, von Mels, in Goldach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Winterstein, Gabriela, von Zürich, in Goldach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 915110, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
BFZ Holding AG, bisher in St. Margrethen, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 12.03.2003, S. 9, Publ. 901012).
Statutenänderung:
13.03.2003.
Sitz neu:
Sennwald.
Domizil neu:
Eschacker, 9468 Sax.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rechsteiner, Werner, von Rehetobel, in Trogen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Winterstein, Gabriela, von Zürich, in Goldach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tinner, Marco, von Sennwald, in Jenins, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Markus Bächtold Consulting, eidg. dipl. Treuhandexperte, in Goldach, Revisionsstelle.
Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Sunrise One AG, bisher in Goldach, Kauf und Verwaltung von Liegenschaften im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2001, S. 8191).
Statutenänderung:
8.11.2001.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Sunrise One SA) (Sunrise One Ltd) (Sunrise One Inc).
Sitz neu:
Sitz neu: St. Gallen.
Domizil neu:
Winkelriedstrasse 36, 9000 St. Gallen.
Zweck neu:
Kauf, Verkauf und Vermittlung von Grundstücken und Immobilien, deren Vermietung, Verwaltung und Überbauung sowie Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen, insbesondere auf dem Gebiet von Immobiliengeschäften aller Art. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Beteiligungen erwerben, verwalten und veräussern, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen und deren Geschäftsführung und Verwaltung übernehmen sowie gewerbliche Schutzrechte, Immaterialgüterrechte und Know-how erwerben und verwerten.
Aktien neu:
250 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 50 Namenaktien zu CHF 5 000.--].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB, allenfalls durch eingeschriebenen Brief.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amiel, Gabriela, von Schleitheim, in Rheineck, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Winterstein, Gabriela, von Zürich, in Goldach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift].