Adrian Winter
domicilié à Zuchwil, de Kaisten et Luzern Mandats actifs: Blumenfeld AG, Personalstiftung der Wyss Samen und Pflanzen AG et plus Connecté à: Hans Walter Müller, Philipp Ulrich Wyss, Philipp Ulrich Wyss et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Adrian Winter" à jour.Vous suivez maintenant "Adrian Winter".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Adrian Winter" à jour.Vous suivez maintenant "Adrian Winter".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Adrian Winter
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Adrian Winter
Autres services de spectacles et d’activités récréatives
Exploitation d'un société des caisses de retraite
Autres commerces avec des biens divers
Autres services de spectacles et d’activités récréatives
Exploitation d'un société des caisses de retraite
Autres commerces avec des biens divers
Personnes privées avec le nom Adrian Winter
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Adrian Winter
Numéro de publication: HR02-1006113568, Registre du commerce Zurich, (20)
Circle 4 Motors AG, in Zürich, CHE-108.373.209, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 08.08.2024, Publ. 1006102157).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winter, Adrian, von Zürich, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hunziker, Yves Örbaek, von Kirchleerau, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Monardo, Vito, italienischer Staatsangehöriger, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR01-1006109108, Registre du commerce Schwyz, (130)
Peak Pro AG (Peak Pro SA) (Peak Pro Ltd), in Feusisberg, CHE-379.050.229, Firststrasse 15, 8835 Feusisberg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
13.08.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung, die Veräusserung und die Finanzierung von direkten und indirekten Beteiligungen an anderen Unternehmungen jeder Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 13.08.2024 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Winter, Adrian Dario, von Zürich, in Feusisberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1006102157, Registre du commerce Zurich, (20)
Oil & Rust Motors AG, in Zürich, CHE-108.373.209, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 31.05.2021, Publ. 1005197703).
Statutenänderung:
31.07.2024.
Firma neu:
Circle 4 Motors AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brändle, Martin Daniel, von Zürich, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winter, Adrian, von Zürich, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.