Lukas Winkler
domicilié à Maienfeld, de Blumenstein Mandats actifs: Xovis Invest AG, INFICON HOLDING AG et plus Connecté à: Boris René Zoller, Andreas Hugener, Christian Studer et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Lukas Winkler" à jour.Vous suivez maintenant "Lukas Winkler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Lukas Winkler" à jour.Vous suivez maintenant "Lukas Winkler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Lukas Winkler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Lukas Winkler
Exploitation des autres institutions financières
Gestion d’entreprise et administration
Recherche et développement
Fabrication de machines-outils
Exploitation des sociétés de participation
Fabrication d’instruments de mesure et de contrôle
Exploitation des autres institutions financières
Gestion d’entreprise et administration
Recherche et développement
Fabrication de machines-outils
Exploitation des sociétés de participation
Fabrication d’instruments de mesure et de contrôle
Personnes privées avec le nom Lukas Winkler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Lukas Winkler
Numéro de publication: HR02-1006124745, Registre du commerce Berne, (36)
Xovis Invest AG, in Münchenbuchsee, CHE-400.370.367, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2024, Publ. 1006036656).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-308.775.052), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winkler, Lukas, von Blumenstein, in Maienfeld, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zoller, Boris, von Au (SG), in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005784712, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
INFICON HOLDING AG, in Bad Ragaz, CHE-101.283.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2023, Publ. 1005665960).
Statutenänderung:
30.03.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen im In- und Ausland sowie das Halten, den Erwerb und Verkauf derartiger Beteiligungen auf dem Gebiet Instrumenten- und Systemtechnik. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen und alle mit den vorgenannten Zwecken unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Geschäfte tätigen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern. Bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks strebt die Gesellschaft die Schaffung von langfristigem, nachhaltigem Wert an. Streichung der Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung infolge teilweiser Ausübung bzw. Erlöschens der Wandel- und Optionsrechte. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.04.2012 die mit Beschluss vom 19.10.2000 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. [gestrichen: Bedingte Kapitalerhöhung basierend auf den Generalversammlungsbeschlüssen vom 19.10.2000 und 04.05.2006 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrates gültig durch Bekanntmachung in den Publikationsorganen der Gesellschaft oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, erfolgen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Dr. Richard, österreichischer Staatsangehöriger, in Rankweil (AT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winkler, Lukas, von Blumenstein, in Maienfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005665960, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
INFICON HOLDING AG, in Bad Ragaz, CHE-101.283.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 31.03.2022, Publ. 1005439821).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Winkler, Lukas, von Blumenstein, in Maienfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyrsch, Oliver, von Buochs, in Bad Ragaz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.