Eric Wigger
domicilié à Malters, de Sursee Mandats actifs: Ärztezentrum Malters AG Connecté à: Tabea Zaugg, Thomas Baur, Regina Babica Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Eric Wigger" à jour.Vous suivez maintenant "Eric Wigger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Eric Wigger" à jour.Vous suivez maintenant "Eric Wigger".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Eric Wigger
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Eric Wigger
Exploitation des cabinets médicaux et dentaires
Exploitation des cabinets médicaux et dentaires
Personnes privées avec le nom Eric Wigger
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Eric Wigger
Numéro de publication: HR02-1006079319, Registre du commerce Lucerne, (100)
Metzger-Center Zentralschweiz Genossenschaft, in Kriens, CHE-108.169.962, Genossenschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2023, Publ. 1005893007).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wigger, Erich, von Entlebuch, in Sarnen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschannen, Reto, von Magden, in Magden, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Moos, Adrian, von Sachseln, in Hochdorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005934277, Registre du commerce Argovie, (400)
Aargauer Kantonalschwingfest 2022 - Beinwil/Freiamt, in Beinwil (Freiamt), CHE-251.378.355, Verein (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2021, Publ. 1005296617).
Name neu:
Aargauer Kantonalschwingfest 2022 - Beinwil/Freiamt in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.11.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bütler, Hermann, von Beinwil (Freiamt), in Beinwil (Freiamt), Präsident des Vorstandes, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Broch, Josef, von Zell (LU), in Beinwil (Freiamt), Vizepräsident des Vorstandes, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wigger, Erich, von Escholzmatt-Marbach, in Merenschwand, Mitglied des Vorstandes, Kassier, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Einzelunterschrift];
Ender, Andreas, von Oberriet (SG), in Kallern, Mitglied des Vorstandes, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Melliger, Doris, von Beinwil (Freiamt), in Beinwil (Freiamt), Mitglied des Vorstandes, Aktuarin, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidatorin [bisher: Mitglied des Vorstandes, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005933980, Registre du commerce Zoug, (170)
NPO Finanzforum, in Risch, CHE-467.766.043, Verein (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2019, Publ. 1004717652).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernet, Pius, von Egolzwil, in Egolzwil, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wohlwend, Werner, von Diepoldsau, in Zollikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haldimann, Karin, von Bowil, in Kerzers, Co-Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Haltern, Birgit, von Wetzikon (ZH), in Volketswil, Co-Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gröger, Corinna, von Au (SG), in Horgen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Heitzmann, Dominik, von Trubschachen, in Suhr, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schreiner-Nawratil, Diana, deutsche Staatsangehörige, in Feusisberg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wigger, Erich, von Malters, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.