Stuart White
domicilié à London, de Vereinigtes Königreich Mandats actifs: DISTRIPRESS TRAINING FOUNDATION, founded by Kai Olsen in memory of Pat Street Connecté à: Daniel Clares Ribera, Mustapha Khachlaa, Linda Plostniece et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Stuart White" à jour.Vous suivez maintenant "Stuart White".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Stuart White" à jour.Vous suivez maintenant "Stuart White".
|
|
Stuart White
domicilié à Ollon, de Vereinigtes Königreich Mandats actifs: Collège Alpin Beau-Soleil SA Connecté à: Kenny Jonas, Anaïs Dufaux, Ian Ray et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Stuart White" à jour.Vous suivez maintenant "Stuart White".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Stuart White" à jour.Vous suivez maintenant "Stuart White".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Stuart White
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Stuart White
Associations religieuses, politiques ou laïques
Exploitation delles ecoles de maturité
Associations religieuses, politiques ou laïques
Exploitation delles ecoles de maturité
Personnes privées avec le nom Stuart White
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Stuart White
Numéro de publication: HR02-1005686435, Registre du commerce Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 34 vom 17.02.2023 publizierten TR-Eintrags Nr. 7015 vom 14.02.2023 DISTRIPRESS TRAINING FOUNDATION, founded by Kai Olsen in memory of Pat Street, in Zürich, CHE-109.685.456, Stiftung (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2023, Publ. 1005680924). Im SHAB Nr. 34 vom 17.02.2023 publizierter TR-Eintragung Nr. 7015 vom 14.02.2023 wurde irrtümlich der Präsident und Vizepräsident des Stiftungsrates als aus der Stiftung ausgeschieden erklärt: Sie verbleiben jedoch in der Stiftung und werden somit wie folgt wieder eingetragen:.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maes, Koenraad, belgischer Staatsangehöriger, in Herent (BE), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
White, Stuart, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005680924, Registre du commerce Zurich, (20)
DISTRIPRESS TRAINING FOUNDATION, founded by Kai Olsen in memory of Pat Street, in Zürich, CHE-109.685.456, Stiftung (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2021, Publ. 1005178388).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
White, Stuart, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maes, Koenraad, belgischer Staatsangehöriger, in Herent (BE), Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Geschäftsführer.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Clares Ribera, Daniel, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sahin, Mürvet, türkische Staatsangehörige, in Istanbul (TR), Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Geschäftsführerin;
Khachlaa, Mustapha, französischer Staatsangehöriger, in Bois-Colombes (FR), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Plostniece, Linda, lettische Staatsangehörige, in Jaunmarupe (LV), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 3936427, Registre du commerce Zurich, (20)
DISTRIPRESS TRAINING FOUNDATION, founded by Kai Olsen in memory of Pat Street, in Zürich, CHE-109.685.456, Stiftung (SHAB Nr. 50 vom 11.03.2016, Publ. 2719211).
Domizil neu:
c/o Dr. Thomas Koch, Riesbachstrasse 57, 8008 Zürich.
Weitere Adressen:
c/o Dr. Thomas Koch, Postfach, 8034 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bone, Alan, britischer Staatsangehöriger, in Chessington (Surrey, UK), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Geschäftsführer;
Balmain, Elie, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
White, Stuart, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
McIntosh, Duncan, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jones, Tracy, britische Staatsangehörige, in London (UK) (GB), Mitglied des Stiftungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Stiftungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Maes, Koenraad, belgischer Staatsangehöriger, in Herent (BE), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.