Markus Werro
domicilié à Magglingen/Macolin, de Courtepin Mandats actifs: Werro Management Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Markus Werro" à jour.Vous suivez maintenant "Markus Werro".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Markus Werro" à jour.Vous suivez maintenant "Markus Werro".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Markus Werro
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Markus Werro
Service concernant conseil aux entreprises
Service concernant conseil aux entreprises
Personnes privées avec le nom Markus Werro
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Markus Werro
Numéro de publication: HR02-1005981934, Registre du commerce Berne, (36)
Kanucenter Bielersee AG, in Evilard, CHE-173.470.052, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 12.02.2021, Publ. 1005099081).
Statutenänderung:
06.03.2024.
Sitz neu:
Nidau.
Domizil neu:
Schlossstrasse 25, 2560 Nidau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Werro, Markus, von Courtepin, in Magglingen/Macolin (Evilard), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Werro, Elisabeth, von Courtepin, in Magglingen/Macolin (Evilard), Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wyss, Martin, von Bettlach, in Magglingen/Macolin (Evilard), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeschlimann, Martina, von Trub, in Nidau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005379927, Registre du commerce Lucerne, (100)
Afag Automation AG, in Zell (LU), CHE-105.954.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2021, Publ. 1005236914).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Werro, Markus, von Courtepin, in Magglingen/Macolin (Evilard), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blum, Benno, von Roggliswil, in Roggliswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchser, Adrian, von Linden, in Lenzburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gartenmann, Andreas, von Kriens, in Bubendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Macho, Dino Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Vaihingen an der Enz (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005379928, Registre du commerce Lucerne, (100)
Afag Holding AG, in Zell (LU), CHE-223.472.635, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 28.12.2021, Publ. 1005369526).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blum, Benno, von Roggliswil, in Roggliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Werro, Markus, von Courtepin, in Evilard, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchser, Adrian, von Linden, in Lenzburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Macho, Dino Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Vaihingen an der Enz (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Renc, Hansi-Anita, deutsche Staatsangehörige, in Ulm (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waldram, Sebastianus Johannes, niederländischer Staatsangehöriger, in Breukelen (NL), mit Kollektivunterschrift zu zweien.