Karl Werder
domicilié à Dägerlen, de Cham Mandats actifs: MGP-Bau AG Connecté à: Silvia Werder Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Karl Werder" à jour.Vous suivez maintenant "Karl Werder".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Karl Werder" à jour.Vous suivez maintenant "Karl Werder".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Karl Werder
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Karl Werder
Bâtiments général
Bâtiments général
Personnes privées avec le nom Karl Werder
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Karl Werder
Numéro de publication: 3785375, Registre du commerce Zurich, (20)
Restaurant Skihaus Hochstuckli AG, bisher in Schwyz, CHE-141.028.172, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2013).
Statutenänderung:
13.09.2017.
Firma neu:
MGP-Bau AG.
Sitz neu:
Dägerlen.
Domizil neu:
Hettlingerstrasse 2, 8471 Rutschwil (Dägerlen).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Baubetriebes für alle Arten von Planung und Ausführung im Hoch- und Tiefbau. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gräff, Carolina, von Tamins und Valsot, in Hünenberg, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gräff, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Werder, Karl, von Cham, in Dägerlen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Werder, Silvia, von Cham, in Dägerlen, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1734963, Registre du commerce Zurich, (20)
Werder Bau GmbH, in Dägerlen, CHE-426.267.104, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2014, Publ. 1653989).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Werder, Mirco, von Cham, in Henggart, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Werder, Aron, von Cham, in Dägerlen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Werder, Manuel Karl, von Cham, in Andelfingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Werder, Karl, von Cham, in Dägerlen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 1653989, Registre du commerce Zurich, (20)
Werder Bau GmbH, in Dägerlen, CHE-426.267.104, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2013, Publ. 1036945).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Werder, Karl, von Cham, in Dägerlen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Werder, Manuel Karl, von Cham, in Andelfingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Werder, Manuel, Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung].