Reto Wenger
domicilié à Frauenfeld, de Wattenwil Mandats actifs: Wenger Schweisstechnik GmbH Connecté à: Robert Wenger Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Reto Wenger" à jour.Vous suivez maintenant "Reto Wenger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Reto Wenger" à jour.Vous suivez maintenant "Reto Wenger".
|
|
Reto Wenger
domicilié à Ostermundigen, de Köniz Mandats actifs: STARC Marketing & Sports GmbH Connecté à: Eliane Wenger-Lüthi Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Reto Wenger" à jour.Vous suivez maintenant "Reto Wenger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Reto Wenger" à jour.Vous suivez maintenant "Reto Wenger".
|
|
Reto Wenger
domicilié à Langenthal, de Rüeggisberg Mandats actifs: Tousure Immobilien AG, Tousure Beteiligungen AG et plus Connecté à: Christoph Marti, Christoph Marti, Matteo Giovanni Twerenbold et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Reto Wenger" à jour.Vous suivez maintenant "Reto Wenger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Reto Wenger" à jour.Vous suivez maintenant "Reto Wenger".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Reto Wenger
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Reto Wenger
Serrurerie, forge et atelier
Services de publicité
Achat & vente de biens immobiliers propres
Exploitation des autres institutions financières
Services pour les assurances et des caisses de retraite
Serrurerie, forge et atelier
Services de publicité
Achat & vente de biens immobiliers propres
Exploitation des autres institutions financières
Services pour les assurances et des caisses de retraite
Personnes privées avec le nom Reto Wenger
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Reto Wenger
Numéro de publication: HR02-1006000524, Registre du commerce Zoug, (170)
CENTOGENE Switzerland AG, in Baar, CHE-464.522.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2023, Publ. 1005837924).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wenger, Reto Heinz, von Rüeggisberg, in Freienbach, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005416856, Registre du commerce Zoug, (170)
CENTOGENE Switzerland AG, in Baar, CHE-464.522.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 27.07.2021, Publ. 1005258551).
Statutenänderung:
17.02.2022.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00].
Vinkulierung neu:
[Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oswald, Andrin, von Ilanz/Glion und Baar, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Just, René, dänischer Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Wenger, Reto Heinz, von Rüeggisberg, in Freienbach, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR01-1005068191, Registre du commerce Zurich, (20)
rready AG, in Zürich, CHE-346.264.137, Kalanderplatz 5, 8045 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
23.12.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Vermarktung und Implementierung von Inhalten, Schulungen, Software, und Plattformen insbesondere in den Bereichen Strategie-, Innovations-, Transformations- und Verbesserungsmanagement, sowie die Erbringung von Dienstleistungen in diesen Bereichen. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 23.12.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Hengartner, David Simon, von Muolen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wenger, Reto Manuel, von Thun, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hartmeier, Ralph Philipp, von Bremgarten (AG), in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leuenberger, Vinzenz, von Melchnau, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.