Philippe Oswald Welti
domicilié à Zürich, de Zürich Mandats actifs: Share-an-Ambassador / Geopolitik von Experten, INDIARY FOUNDATION et plus Connecté à: Daniel Woker, Yves Cywie, Daniel André Emery et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Philippe Oswald Welti" à jour.Vous suivez maintenant "Philippe Oswald Welti".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Philippe Oswald Welti" à jour.Vous suivez maintenant "Philippe Oswald Welti".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Philippe Oswald Welti
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Philippe Oswald Welti
Associations religieuses, politiques ou laïques
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Philippe Oswald Welti
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Philippe Oswald Welti
Numéro de publication: HR02-1005294664, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Jacaranda Holidays GmbH, in Wattwil, CHE-116.224.652, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 173 vom 09.09.2019, Publ. 1004712137).
Firma neu:
Jacaranda Holidays GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.09.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Welti, Philippe, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Welti, Tamar, von Amriswil, in Tavira (PT), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4061911, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Jacaranda Holidays GmbH, in Wattwil, CHE-116.224.652, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2018, Publ. 3999341). Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [Nachtrag].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Welti, Isa, von Zürich, in Ebnat-Kappel, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Welti, Philippe, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Welti, Tamar, von Amriswil, in Tavira (PT), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 3999341, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Jacaranda Holidays GmbH, in Wattwil, CHE-116.224.652, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2013, Publ. 1209039).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Welti, Isa, von Zürich, in Ebnat-Kappel, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift];
Welti, Philippe, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.