Dr. Judith Welter
domicilié à Zürich, de Hauptwil-Gottshaus Mandats actifs: Stiftung Anne-Marie Schindler Connecté à: Fridolin Elmer, Claudia Maria Birgit Kock Marti, Marc Birbaum et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. Judith Welter" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. Judith Welter".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. Judith Welter" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. Judith Welter".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Judith Welter
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Judith Welter
Associations religieuses, politiques ou laïques
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Judith Welter
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Judith Welter
Numéro de publication: HR02-1005484991, Registre du commerce Lucerne, (100)
Kiefer-Hablitzel-Stiftung, in Luzern, CHE-110.379.285, Stiftung (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2019, Publ. 1004754138).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kissoczy, Marc, von Zuoz, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Welter, Dr. Judith, von Hauptwil-Gottshaus, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caillat, Gui-Michel Luc, von Féchy, in Genève, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hoffmann, Claire Dominique, von Basel, in Paris (FR), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005349784, Registre du commerce Glaris
Glarner Kunstverein, in Glarus, CHE-106.331.631, Verein (SHAB Nr. 75 vom 20.04.2020, Publ. 1004873434).
Statutenänderung:
27.04.2006. 12.08.2020. 16.06.2021.
Zweck neu:
Der Glarner Kunstverein fördert den Kunstsinn mit Kunstausstellungen und weiteren Kunstvermittlungsangeboten. Der Glarner Kunstverein betreibt das Kunsthaus Glarus. Der Glarner Kunstverein betreut und erweitert seine eigene Sammlung und kann weitere Sammlungen aufnehmen. Der Glarner Kunstverein betrachtet es als seine Aufgabe, das für den Kanton Glarus bedeutende Erbe an bildender Kunst zu pflegen. Der Glarner Kunstverein verfolgt keine kommerziellen Zwecke und keine Selbsthilfezwecke.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet einzig dessen Vermögen;
die persönliche Haftbarkeit der Mitglieder ist ausgeschlossen.]. [Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Austretende Mitglieder haben nach der Abmeldung noch den Mitgliederbeitrag für das laufende Jahr zu leisten.].
Mittel neu:
Mitgliederbeiträge, Beiträge der öffentlichen Hand, Sponsoren- und Unterstützungsbeiträge, Ertrag des Vermögens sowie diverse Erträge. [bisher: Der Mitgliederbeitrag wird jeweils durch die Hauptversammlung festgesetzt.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rossmaier, Roland Josef, genannt Lando, von Zug, in Ennenda (Glarus), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Welter, Judith, von Hauptwil-Gottshaus, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liechti, Bernhard Ernst, von Signau, in Brugg AG (Brugg), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meli Sbriz, Bernadette Rosa, von Mels, in Glarus, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spielmann, Nadine Julia, von Bois-d'Amont, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ohnemus, Melanie, deutsche Staatsangehörige, in Glarus, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005143512, Registre du commerce Glaris
Stiftung Anne-Marie Schindler, in Glarus, CHE-110.209.163, Stiftung (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2018, Publ. 4055565).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kock Marti, Dr.phil. Claudia Maria Birgit, von Glarus Süd, in Engi (Glarus Süd), Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Welter, Judith, von Hauptwil-Gottshaus, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin, mit Einzelunterschrift].