Carlheinz Weitmann
domicilié à Leonberg, de Allemagne Mandats actifs: Haug Biel AG, Weko-Immobilien AG Connecté à: Jean-Philippe Chételat, Antonella Bonifacio, Manuel Konrad et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Carlheinz Weitmann" à jour.Vous suivez maintenant "Carlheinz Weitmann".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Carlheinz Weitmann" à jour.Vous suivez maintenant "Carlheinz Weitmann".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Carlheinz Weitmann
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Carlheinz Weitmann
Fabrication d’autres appareils électriques
Achat & vente de biens immobiliers propres
Fabrication d’autres appareils électriques
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Carlheinz Weitmann
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Carlheinz Weitmann
Numéro de publication: HR02-1006109010, Registre du commerce Berne, (36)
Haug Biel AG, in Biel/Bienne, CHE-107.960.367, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 29.04.2024, Publ. 1006019901).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand Strasser AG Seeland (CHE-461.061.582), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weitmann, Carlheinz, deutscher Staatsangehöriger, in Leonberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Fidutax Wirtschaftsberatung AG (CHE-100.479.672), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005318091, Registre du commerce Berne, (36)
Weko-Immobilien AG, in Biel/Bienne, CHE-100.498.379, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 28.01.2021, Publ. 1005085676).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seher, Eva-Maria, deutsche Staatsangehörige, in Nidau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weitmann, Carlheinz, deutscher Staatsangehöriger, in Leonberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Brönnimann, Traugott Gerhard, von Belp, in Lüscherz, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005085676, Registre du commerce Berne, (36)
Weko-Immobilien AG, in Biel/Bienne, CHE-100.498.379, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2019, Publ. 1004712848).
Statutenänderung:
16.12.2020.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Bereitstellung von Grundstücken und Räumlichkeiten für Handels- und Fabrikationsbetriebe sowie die Erbringung sämtlicher Leistungen in diesem Zusammenhang. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, per Telefax oder durch elektronische Post. Gemäss Erklärung vom 16.12.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand Strasser AG Seeland (CHE-461.061.582), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weitmann, Carlheinz, deutscher Staatsangehöriger, in Leonberg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Seher, Eva-Maria, deutsche Staatsangehörige, in Nidau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bellmund, Mitglied, mit Einzelunterschrift].