Thomas Robert Weihrich
domicilié à Kreuzlingen, de Lengwil Mandats actifs: Weihrich Informatik GmbH Connecté à: Julius Weihrich, Jonas Weihrich, Martina Weihrich Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Thomas Robert Weihrich" à jour.Vous suivez maintenant "Thomas Robert Weihrich".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Thomas Robert Weihrich" à jour.Vous suivez maintenant "Thomas Robert Weihrich".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Thomas Robert Weihrich
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Thomas Robert Weihrich
Fourniture de services informatiques
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Thomas Robert Weihrich
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Thomas Robert Weihrich
Numéro de publication: 1965137, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Stiftung Rosenegg, in Kreuzlingen, CHE-110.406.261, Stiftung (SHAB Nr. 199 vom 12.10.2012, Publ. 6887174).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walthert, Otto, von Willisau, in Kreuzlingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weihrich, Thomas, von Lengwil, in Kreuzlingen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Thomas, von Bettingen, in Triboltingen (Ermatingen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Aemisegger, Markus, von Hemberg, in Triboltingen (Ermatingen), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüedi, Beat, von Gächlingen, in Kreuzlingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 1071423, Registre du commerce Thurgovie, (440)
2W Business Communication GmbH, in Kreuzlingen, CH-440.4.015.979-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 148 vom 04.08.2009, S. 19, Publ. 5178626).
Statutenänderung:
25.06.2013.
Firma neu:
Weihrich Informatik GmbH.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weihrich, Thomas Robert, von Lengwil, in Kreuzlingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Weihrich, Thomas und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Weihrich, Martina, deutsche Staatsangehörige, in Kreuzlingen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 6734284, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Stiftung Rosenegg, in Kreuzlingen, CH-440.7.010.592-0, Stiftung (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2006, S. 15, Publ. 3212444).
Domizil neu:
Bärenstrasse 6, 8280 Kreuzlingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bieri, Josef, von Ruswil und Hasle LU, in Kreuzlingen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weihrich, Thomas, von Lengwil, in Kreuzlingen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amstutz, Markus, von Küssnacht SZ, in Neuwilen (Kemmental), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Netzle, Andreas, von Oberbüren, in Kreuzlingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Strasser, Georg, von Frauenfeld, in Kreuzlingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wittenauer, Helene, von Sirnach, in Kreuzlingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.