Marcel Marcus Weber
domicilié à Bülach, de Tuggen Mandats actifs: Regnology Switzerland AG Connecté à: Maciej Piechocki, Joannes Adrianus de Rooij, Fabrice Chatelain et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marcel Marcus Weber" à jour.Vous suivez maintenant "Marcel Marcus Weber".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marcel Marcus Weber" à jour.Vous suivez maintenant "Marcel Marcus Weber".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Marcel Marcus Weber
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Marcel Marcus Weber
Fourniture de services informatiques
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Marcel Marcus Weber
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Marcel Marcus Weber
Numéro de publication: HR02-1005450884, Registre du commerce Zurich, (20)
Regnology Switzerland AG, in Zürich, CHE-109.606.132, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2022, Publ. 1005385137).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nickler, Marcel, von Basel, in Binningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mährländer, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Friedrichsdorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wagner, Robert, österreichischer Staatsangehöriger, in Neu-Anspach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Shah, Anil, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chatelain, Fabrice, französischer Staatsangehöriger, in Annecy (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Weber, Marcel Marcus, von Tuggen, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005064783, Registre du commerce Zurich, (20)
BearingPoint Switzerland AG, in Zürich, CHE-109.606.132, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2019, Publ. 1004684596).
Statutenänderung:
02.11.2020.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Systemanalyse, Softwareerstellung, Softwarewartung, Softwareimplementierung und den Betrieb von Softwaresystemen sowie die Annahme und Ausführung von Mandaten für Unternehmensberatung und für andere Beratungsdienste in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die mit diesem zusammenhängen. Die Gesellschaft kann ihren Tochtergesellschaften, Schwestergesellschaften, der Muttergesellschaft oder anderen verbundenen Unternehmen (einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären und der direkten und indirekten Tochtergesellschaften dieser Aktionäre) finanzielle Unterstützung, einschliesslich die Gewährung von Darlehen, Vorschüssen, Bürgschaften oder Sicherungsrechten in welcher Form auch immer (einschliesslich Upstream- und Crossstream-Darlehen, Bürgschaften, Verpfändungen, Globalzessionen, Übertragung von Eigentumsrechten oder Sicherungsabtretungen und Garantieerklärungen), unabhängig davon, ob gegen Entschädigung oder nicht, gewähren.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 11.06.2002 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Teilaktiven (aus dem Bereich "Business Consulting") der Arthur Andersen AG, in Zürich, gemäss noch zu erstellenden Übernahmelisten zum Höchstpreis von USD 6'500'000.--.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hamidian, Kiumars, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schöpperle, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leimbacher, Beat, von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frey, Ronald, von Densbüren, in Grafenried, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Sven Ralph, von Volketswil und Kilchberg ZH, in Wallisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lux, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Vilbel (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wagner, Robert, österreichischer Staatsangehöriger, in Neu-Anspach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marguerat, Jean-Michel, von Goumoëns, in Etagnières, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Weber, Marcel Marcus, von Tuggen, in Bülach, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.