Hugo Wanner
domicilié à Murten, de Fraubrunnen Mandats actifs: eltrona gmbh Connecté à: Muriel Perrin Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hugo Wanner" à jour.Vous suivez maintenant "Hugo Wanner".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hugo Wanner" à jour.Vous suivez maintenant "Hugo Wanner".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Hugo Wanner
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Hugo Wanner
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Hugo Wanner
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Hugo Wanner
Numéro de publication: HR02-1005137415, Registre du commerce Argovie, (400)
Rolf Wanner Buchantiquariat, in Baden, CHE-106.389.820, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 302 vom 27.12.1988, S.5253).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wanner, Hugo, von Baden, in Baden, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004759221, Registre du commerce Lucerne, (100)
Wanner Telemarketing GmbH, in Kriens, CHE-105.248.654, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 171 vom 04.09.2009, S.11, Publ. 5231992).
Firma neu:
Wanner Telemarketing GmbH in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Stammanteile ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 08.11.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wanner, Hugo, von Luzern, in Kriens, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4600044, Registre du commerce Zurich, (20)
Kisling AG, in Lindau, CH-020.3.914.847-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2008, S. 22, Publ. 4304090).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wanner, Hugo, von Zürich, in Zufikon, mit Kollektivprokura zu zweien.