Paul Walter
domicilié à Trimmis, de Arosa Mandats actifs: Walter & Partner AG Connecté à: Cindy Walter Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Paul Walter" à jour.Vous suivez maintenant "Paul Walter".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Paul Walter" à jour.Vous suivez maintenant "Paul Walter".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Paul Walter
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Paul Walter
Gestion de fonds
Gestion de fonds
Personnes privées avec le nom Paul Walter
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Paul Walter
Numéro de publication: HR02-1005851130, Registre du commerce Grisons
Walter & Partner AG, in Chur, CHE-104.888.957, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2023, Publ. 1005716868).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walter, Paul, von Arosa, in Trimmis, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Walter, Cindy, von Arosa, in Churwalden, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005716868, Registre du commerce Grisons
Walter & Partner AG, in Chur, CHE-104.888.957, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2013, S.0, Publ. 1076147).
Statutenänderung:
10.03.2023.
Domizil neu:
Hartbertstrasse 10, 7000 Chur.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermögensverwaltung gemäss FINIG/FIDLEG. Zudem erbringt die Gesellschaft Steuerberatung und Beratungsdienstleistungen im Immobilienbereich und vermittelt Finanzierungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann ferner alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, soweit damit keine bewilligungspflichtige Tätigkeit nach dem Bankengesetz, als Fondsleitung oder als Wertpapierhaus im Sinne des FINIG verbunden ist.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walter, Paul, von Arosa, in Trimmis, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: von Pagig];
TNT Treuhand & Revisionen AG (CHE-221.180.334), in Chur, Revisionsstelle [bisher: TNT Treuhand & Revisionen AG ].
Numéro de publication: HR02-1004688884, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Walter AG Signaltechnik und Verkehrsregelungsanlagen, in Sulgen, CHE-107.083.476, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2013, S.0, Publ. 7089742).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walter, Paul, von Löhningen, in Sulgen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Walter, Verena, von Löhningen, in Sulgen, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walter, Daniel, von Löhningen, in Schönenberg an der Thur (Kradolf-Schönenberg), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelprokura];
Walter, Michael, von Löhningen, in Sulgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelprokura];
Walter, Felix, von Löhningen, in Sulgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelprokura].