Nicholas Arthur Walter
domicilié à Thalwil, de Scharans Mandats actifs: Museum Thalwil, MARKIERT. AG Connecté à: André Kaufmann, Markus Fankhauser, Claudia Somaini et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Nicholas Arthur Walter" à jour.Vous suivez maintenant "Nicholas Arthur Walter".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Nicholas Arthur Walter" à jour.Vous suivez maintenant "Nicholas Arthur Walter".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Nicholas Arthur Walter
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Nicholas Arthur Walter
Exploitation des bibliothèques et musées
Ateliers de design, de graphisme et de bijoux
Exploitation des bibliothèques et musées
Ateliers de design, de graphisme et de bijoux
Personnes privées avec le nom Nicholas Arthur Walter
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Nicholas Arthur Walter
Numéro de publication: HR02-1005994310, Registre du commerce Zurich, (20)
Museum Thalwil, in Thalwil, CHE-110.383.393, Stiftung (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2023, Publ. 1005819728).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Biedermann, Verena, von Jens, in Thalwil, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walter, Nicholas, von Scharans, in Thalwil, Vizepräsident des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: HR02-1005670239, Registre du commerce Zurich, (20)
Ortsmuseum Thalwil, in Thalwil, CHE-110.383.393, Stiftung (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2022, Publ. 1005594600).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwab, Beat, von Kerzers, in Thalwil, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Habermacher, Erika, von Luzern, in Thalwil, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gallmann, Andreas, von Zürich, in Thalwil, Mitglied des Stiftungsrates, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, Hans-Jörg, von Thalwil, in Thalwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Widmer, René, von Thalwil, in Thalwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fankhauser, Markus, von Trub, in Oberrieden, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Biedermann, Verena, von Jens, in Thalwil, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Somaini, Claudia, von Langnau am Albis, in Thalwil, Mitglied des Stiftungsrates, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amstutz, Urs Josef, von Thalwil, in Thalwil, Mitglied des Stiftungsrates, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kaufmann, André, von Zürich, in Thalwil, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung;
Luchsinger Pfister, Katharina Susanne, von Glarus Nord, in Thalwil, Mitglied des Stiftungsrates, Beisitzerin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Walter, Nicholas, von Scharans, in Thalwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005219907, Registre du commerce Zurich, (20)
NW. MARKIERT. AG, in Thalwil, CHE-381.860.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2020, Publ. 1004912276).
Statutenänderung:
09.06.2021.
Firma neu:
MARKIERT. AG.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist das Erarbeiten von Grafikdesigns, Weblösungen und der Produktion von Drucksachen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Casutt, Reto, von Flims, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walter, Nicholas Arthur, von Scharans, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].