Daniela Walker
domicilié à Bürglen, de Spiringen Mandats actifs: walker radio tv + pc GmbH Connecté à: Georg Widmer, Matthias Holdener, Simon Bissig et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Daniela Walker" à jour.Vous suivez maintenant "Daniela Walker".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Daniela Walker" à jour.Vous suivez maintenant "Daniela Walker".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Daniela Walker
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Daniela Walker
Commerce de produits informatiques et de communication
Commerce de produits informatiques et de communication
Personnes privées avec le nom Daniela Walker
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Daniela Walker
Numéro de publication: HR02-1005376936, Registre du commerce Uri, (120)
walker radio tv + pc GmbH, in Altdorf (UR), CHE-109.805.714, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 47 vom 09.03.2010, S.21, Publ. 5531796).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walker, Daniela, von Spiringen, in Bürglen (UR), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Holdener, Matthias, von Oberiberg, in Ingenbohl, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Widmer, Georg, von Rain, in Altdorf (UR), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Walker-Gisler, Markus, von Schattdorf, in Bürglen (UR), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005148707, Registre du commerce Berne, (36)
Trasse Schweiz AG, in Bern, CHE-112.719.104, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2019, Publ. 1004692003).
Firma neu:
Trasse Schweiz AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Sillon Suisse SA en liquidation) (Traccia Svizzera SA in liquidazione).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.03.2021 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hany, Urs, von Niederhasli und Winterthur, in Niederhasli, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bischof, Klaus, von Eggersriet, in Waldstatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfaffen, Roland, von Naters, in Brig (Brig-Glis), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walker, Daniela, von Silenen, in Wabern (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büchi, Rudolf, von Pfäffikon, in Pfäffikon ZH (Pfäffikon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schweizerische Bundesbahnen SBB (CHE-102.909.703), in Bern, Liquidatorin.
Numéro de publication: HR02-1004692003, Registre du commerce Berne, (36)
Trasse Schweiz AG, in Bern, CHE-112.719.104, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2018, Publ. 4203831).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stüssi, Alexander, von Haslen und Bern, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walker, Daniela, von Silenen, in Wabern (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.