Vitus Walder
domicilié à Schluein, de Obersaxen Mundaun Mandats actifs: Solpic AG Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Vitus Walder" à jour.Vous suivez maintenant "Vitus Walder".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Vitus Walder" à jour.Vous suivez maintenant "Vitus Walder".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Vitus Walder
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Vitus Walder
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Vitus Walder
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Vitus Walder
Numéro de publication: HR02-1004887723, Registre du commerce Grisons, (350)
Solpic AG, in Laax, CHE-292.204.876, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2019, Publ. 1004589859).
Statutenänderung:
05.05.2020.
Sitz neu:
Ilanz/Glion.
Domizil neu:
Via S. Clau Sura 18, 7130 Ilanz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Battaini, Flavio, von Zürich, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walder, Vitus, von Obersaxen Mundaun, in Schluein, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3937869, Registre du commerce Grisons, (350)
Philippe Vincenz GmbH, in Trun, CHE-349.291.024, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2017, Publ. 3648721).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walder, Vitus, von Obersaxen, in Schluein, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vincenz, Philippe, von Trun, in Trun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 3648707, Registre du commerce Grisons, (350)
Solpic AG, in Laax, CHE-292.204.876, Murschetg 17, 7032 Laax GR 2, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
23.06.2017.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Projektierung, Vertrieb und Installation von Anlagen auf dem Gebiet der erneuerbaren Energie. Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Energieberatung, -optimierung. Projektierung und Ausführung von Elektroinstallationen sowie Durchführung von Kontrollen an elektrischen Installationen sowie jede andere zweckverwandte Tätigkeit;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in schriftlicher Form an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 23.06.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Battaini, Flavio, von Zürich, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walder, Vitus, von Obersaxen Mundaun, in Schluein, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vincenz, Philippe, von Trun, in Trun, mit Kollektivunterschrift zu zweien.