Andres Wälchli
domicilié à Elsau, de Madiswil Mandats actifs: iFAS ERP AG, CCT China GmbH et plus Connecté à: Markus Schneider, Stefan Häberli, Fabian Döbeli et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Andres Wälchli" à jour.Vous suivez maintenant "Andres Wälchli".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Andres Wälchli" à jour.Vous suivez maintenant "Andres Wälchli".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Andres Wälchli
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Andres Wälchli
Fourniture de services informatiques
Services sportifs
Services fiduciaires
Services pour les assurances et des caisses de retraite
Fourniture de services informatiques
Services sportifs
Services fiduciaires
Services pour les assurances et des caisses de retraite
Personnes privées avec le nom Andres Wälchli
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Andres Wälchli
Numéro de publication: HR02-1005429950, Registre du commerce Zurich, (20)
Info Holding AG, in Volketswil, CHE-112.864.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2013, S.0, Publ. 1064147).
Statutenänderung:
14.03.2022.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der iFAS ERP AG, in Volketswil (CHE-106.418.999), gemäss Fusionsvertrag vom 14.03.2022 und Bilanz per 31.12.2021. Aktiven von CHF 1'333'595.16 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 438'510.34 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
iFAS ERP AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung und den Vertrieb von Software und deren Schulung, die Vergabe und Nutzung von Lizenzen sowie den Handel mit Hardware. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern. Sie kann ferner Grundstücke mieten, vermieten, erwerben, belehnen und veräussern. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 20.03.2006 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 20.03.2006 3'700 Namenaktien zu CH 100.-- der Info Nova AG, in Opfikon, wofür 3'700 Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben werden.]. [Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 20.03.2006 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung 1'300 Namenaktien zu CH 100.-- der Info Nova AG, in Opfikon, zum Maximalpreis von CHF 410'800.-- zu übernehmen.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder mit elektronischen Mitteln an die im Aktienbuch verzeichnete Adresse der Aktionäre. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 07.08.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krämer, Marcel, von Oberbüren, in Buchberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krämer, Reto, von Oberbüren, in Galgenen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Döbeli, Fabian, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wälchli, Andres, von Madiswil, in Elsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häberli, Stefan, von Amriswil, in Dietlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
witreva & Thalmann Treuhand AG (CHE-157.557.542), in Winterthur, Revisionsstelle;
Locher, Michael, von Hasle bei Burgdorf, in Winkel, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005347151, Registre du commerce Zurich, (20)
Detectiv-Genossenschaft Optima, in Zürich, CHE-107.927.051, Genossenschaft (SHAB Nr. 46 vom 08.03.2010, S.26, Publ. 5528804).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wälchli, Andres, von Madiswil, in Bülach, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004770832, Registre du commerce Zurich, (20)
Wälchli Treuhand und Insurance Consulting, in Elsau, CHE-106.484.039, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2013, S.0, Publ. 7011574).
Domizil neu:
St. Gallerstrasse 60, 8352 Elsau.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wälchli, Andres, von Madiswil, in Elsau, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Winterthur].