Lukas von Wartburg
domicilié à Hitzkirch, de Basel Mandats actifs: HTG GmbH, voWa Transporte von Wartburg Lukas Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Lukas von Wartburg" à jour.Vous suivez maintenant "Lukas von Wartburg".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Lukas von Wartburg" à jour.Vous suivez maintenant "Lukas von Wartburg".
|
|
Lukas von Wartburg
domicilié à Schaffhausen, de Riedholz Mandats actifs: ISIKAS GmbH, Neu Creative Agency GmbH Connecté à: Isabelle Schmid, Simon Andreas Rehsche, Nicolas Marc Ammann Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Lukas von Wartburg" à jour.Vous suivez maintenant "Lukas von Wartburg".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Lukas von Wartburg" à jour.Vous suivez maintenant "Lukas von Wartburg".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Lukas von Wartburg
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Lukas von Wartburg
Transport routier de personnes et marchandises
Commerce de détail de produits des loisirs
Services de publicité
Transport routier de personnes et marchandises
Commerce de détail de produits des loisirs
Services de publicité
Personnes privées avec le nom Lukas von Wartburg
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Lukas von Wartburg
Numéro de publication: HR02-1006009504, Registre du commerce Zurich, (20)
Hanimanns GmbH, in Zürich, CHE-209.359.201, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2022, Publ. 1005532609).
Domizil neu:
Seefeldstrasse 192, 8008 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Isabelle, von Oberegg, in Schaffhausen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
von Wartburg, Lukas, von Riedholz, in Schaffhausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hanimann, Melanie, von Mörschwil, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 130 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Scherrer, Beni, von Quarten, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1005702857, Registre du commerce Lucerne, (100)
HTG GmbH, in Hitzkirch, CHE-472.382.837, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 186 vom 24.09.2021, Publ. 1005298019).
Statutenänderung:
13.03.2023.
Stammkapital neu:
CHF 35'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Wartburg, Lukas, von Basel, in Hitzkirch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 35 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR01-1005532609, Registre du commerce Zurich, (20)
Hanimanns GmbH (Hanimanns Sàrl) (Hanimanns Sagl) (Hanimanns Ltd liab Co), in Zürich, CHE-209.359.201, Brunnenhofstrasse 9, 8057 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
25.07.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Mode, insbesondere die Erstellung von Modedesigns, die Vermarktung und die Beratung, sowie die Produktion und den Handel mit Modeartikeln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 25.07.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Hanimann, Melanie, von Mörschwil, in Zürich, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schmid, Isabelle, von Oberegg, in Schaffhausen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
von Wartburg, Lukas, von Riedholz, in Schaffhausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.