Peter Von Euw
domicilié à Russikon, de Rothenthurm Mandats actifs: dsp Ingenieure + Planer AG, VH solid AG Connecté à: Samuel Hörmann, David André Wyden, Severin Sebastian Häfliger et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Peter Von Euw" à jour.Vous suivez maintenant "Peter Von Euw".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Peter Von Euw" à jour.Vous suivez maintenant "Peter Von Euw".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Peter Von Euw
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Peter Von Euw
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Achat & vente de biens immobiliers propres
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Peter Von Euw
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Peter Von Euw
Numéro de publication: HR02-1005649217, Registre du commerce Zurich, (20)
dsp Ingenieure + Planer AG, in Uster, CHE-106.026.636, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2022, Publ. 1005565668).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Euw, Peter, von Rothenthurm, in Russikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 1768169, Registre du commerce Zurich, (20)
VH solid AG, in Bauma, CHE-136.893.170, Allenwilstrasse 42, 8494 Bauma, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
26.09.2014, 03.10.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf und Verkauf sowie die Vermietung und Verwaltung von Grundstücken. Die Gesellschaft bezweckt weiter den Bau, den Umbau und die Renovation von Gebäuden. Die Gesellschaft bezweckt auch den Handel mit Baumaterialien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 26.09.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Häne, Alois, von Kirchberg SG, in Bauma, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
von Euw, Peter, von Rothenthurm, in Russikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5863892, Registre du commerce Schwyz, (130)
Frape Gastro GmbH, in Schwyz, CH-130.4.013.355-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 66 vom 07.04.2008, S. 12, Publ. 4416928).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Euw, Peter, von Schwyz, in Ibach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Franz, von Schwyz, in Schwyz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].