Dr. Nikolai Florian Clifford Vokuhl
domicilié à Stuttgart, de Allemagne Mandats actifs: Hugo Boss (Schweiz) AG Connecté à: Nadja Eichholzer, Yves Müller, Jochen Eckhold et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. Nikolai Florian Clifford Vokuhl" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. Nikolai Florian Clifford Vokuhl".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. Nikolai Florian Clifford Vokuhl" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. Nikolai Florian Clifford Vokuhl".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Nikolai Florian Clifford Vokuhl
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Nikolai Florian Clifford Vokuhl
Commerce des vêtements
Commerce des vêtements
Personnes privées avec le nom Nikolai Florian Clifford Vokuhl
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Nikolai Florian Clifford Vokuhl
Numéro de publication: HR02-1005804280, Registre du commerce Zoug, (170)
HUGO BOSS International Markets AG, in Zug, CHE-113.004.858, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2022, Publ. 1005541819).
Firma neu:
HUGO BOSS International Markets AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(HUGO BOSS International Markets SA en liquidation) (HUGO BOSS International Markets SA in liquidazione) (HUGO BOSS International Markets Ltd in liquidation).
Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 08.05.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vischer, Dr. Markus, von Basel, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vokuhl, Dr. Nikolai Florian Clifford, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Yves, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005044161, Registre du commerce Zoug, (170)
Hugo Boss (Schweiz) AG, in Zug, CHE-108.394.849, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2020, Publ. 1004870966).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Langer, Mark Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Yves Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vokuhl, Dr. Nikolai Florian Clifford, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005044162, Registre du commerce Zoug, (170)
HUGO BOSS International Markets AG, in Zug, CHE-113.004.858, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 30.09.2019, Publ. 1004726478).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Langer, Mark Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vokuhl, Dr. Nikolai Florian Clifford, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.