Michael Markus Mathäus Vogt
domicilié à Balzers, de Kirchberg (SG) et Liechtenstein Mandats actifs: Vogt Car Holding AG, CIT Coin Invest AG et plus Connecté à: Georg Vogt, Karin Alma Vogt, Karl Vogt et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Michael Markus Mathäus Vogt" à jour.Vous suivez maintenant "Michael Markus Mathäus Vogt".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Michael Markus Mathäus Vogt" à jour.Vous suivez maintenant "Michael Markus Mathäus Vogt".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Michael Markus Mathäus Vogt
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Michael Markus Mathäus Vogt
Exploitation des autres institutions financières
BranchCode_n/a
Autres commerces avec des biens divers
Commerce de biens de consommation
Exploitation des autres institutions financières
BranchCode_n/a
Autres commerces avec des biens divers
Commerce de biens de consommation
Personnes privées avec le nom Michael Markus Mathäus Vogt
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Michael Markus Mathäus Vogt
Numéro de publication: 3937809, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Vogt Tempo Job AG, in Buchs SG, CHE-109.061.988, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2013, Publ. 7024860).
Statutenänderung:
15.11.2017.
Firma neu:
Innovatis Interim AG.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogt, Michael, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Balzers (FL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Steriti, Heimo, von Buchs SG, in Buchs SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3646123, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Werdenberg Immobilien AG, in Buchs SG, CHE-239.044.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2015, Publ. 2262687).
Statutenänderung:
04.07.2017.
Firma neu:
Innovatis Immobilien AG.
Domizil neu:
Grünaustrasse 8, 9470 Buchs.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steriti, Heimo, von Buchs SG, in Buchs SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Vogt, Michael, von Kirchberg SG, in Balzers (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lippuner, Christian, von Grabs, in Grabserberg (Grabs), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1732831, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Werdenberg Immobilien AG, in Buchs SG, CHE-239.044.707, c/o HRG Innovatis Treuhand GmbH, Grünaustrasse 8, 9470 Buchs, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
15.09.2014.
Zweck:
Kauf und Verkauf von Immobilien im In- und Ausland sowie Verwaltung und Vermittlung von Liegenschaften im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 15.09.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Lippuner, Christian, von Grabs, in Grabserberg (Grabs), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Steriti, Heimo, von Buchs SG, in Buchs SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Vogt, Michael, von Kirchberg SG, in Balzers (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.