Dr. Claudia Vogel
domicilié à Schliern b. Köniz, de Allemagne Mandats actifs: Verein Teach a Child - Africa Connecté à: Christina Häberli-Fontana, Andrea Essl, Simone Ursula Häberli Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. Claudia Vogel" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. Claudia Vogel".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. Claudia Vogel" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. Claudia Vogel".
|
|
Claudia Vogel
domicilié à 6440 Ingenbohl, de Schwyz Mandats actifs: Valitas Sammelstiftung BVG Connecté à: Heinz Schär, Raphael Gavilano, Elzbieta Appert et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Claudia Vogel" à jour.Vous suivez maintenant "Claudia Vogel".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Claudia Vogel" à jour.Vous suivez maintenant "Claudia Vogel".
|
|
Claudia Vogel
domicilié à Hallwil, de Hallwil Mandats actifs: Claudia Vogel Coaching & Consulting GmbH in Liquidation Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Claudia Vogel" à jour.Vous suivez maintenant "Claudia Vogel".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Claudia Vogel" à jour.Vous suivez maintenant "Claudia Vogel".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Claudia Vogel
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Claudia Vogel
Autres activités sociales
Exploitation d'un société des caisses de retraite
Service concernant conseil aux entreprises
Autres activités sociales
Exploitation d'un société des caisses de retraite
Service concernant conseil aux entreprises
Personnes privées avec le nom Claudia Vogel
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Claudia Vogel
Numéro de publication: HR02-1006119106, Registre du commerce Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 164 vom 26.08.2024 publizierten TR-Eintrags Nr. 36'683 vom 21.08.2024 Valitas Sammelstiftung BVG, in Zürich, CHE-109.433.423, Stiftung (SHAB Nr. 164 vom 26.08.2024, Publ. 1006113690).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogel, Claudia, von Schwyz, in Ingenbohl, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Schwyz].
Numéro de publication: HR02-1006113690, Registre du commerce Zurich, (20)
Valitas Sammelstiftung BVG, in Zürich, CHE-109.433.423, Stiftung (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2023, Publ. 1005904646).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Betti, Marco, von Zürich, in Affoltern am Albis, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hardegger, Ralf, von Chur, in Blauen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hörler, Monika, von Teufen (AR), in Bürglen (TG), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruckstuhl, Barbara, von Thalwil, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gavilano, Raphael, von Eschenbach (SG), in Hünenberg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Appert, Elzbieta, von Steinen, in Oberrüti, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schär, Heinz, von Dürrenroth, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogel, Claudia, von Schwyz, in Schwyz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1006007448, Registre du commerce Schwyz, (130)
Tellco Bank AG, in Schwyz, CHE-103.452.184, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 03.04.2024, Publ. 1005999238).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schleuniger, Urs, von Klingnau, in Horgen, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuster, Andreas, von Schüpfheim, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schär, Heinz, von Dürrenroth, in Birmensdorf (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sigrist, Martin Franz, von Sarnen, in Sarnen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Vogel, Claudia, von Schwyz, in Ingenbohl, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Straub, Roland, von Hefenhofen, in Richterswil, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bruhin, Heinrich, von Schübelbach, in Geroldswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Morf, Patrick, von Adliswil, in Baar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Sjeverac, Tatjana, von St. Gallen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Soliva, Andreas, von Tujetsch, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].