Stefan Urner
domicilié à Grüningen, de Zürich Mandats actifs: Lakeside School Stiftung Connecté à: Ralf Zimmermann, Patrik Odermatt, Annaïg Leila Vogt et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Stefan Urner" à jour.Vous suivez maintenant "Stefan Urner".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Stefan Urner" à jour.Vous suivez maintenant "Stefan Urner".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Stefan Urner
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Stefan Urner
Exploitation delles ecoles primaires
Exploitation delles ecoles primaires
Personnes privées avec le nom Stefan Urner
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Stefan Urner
Numéro de publication: 6657168, Registre du commerce Zurich, (20)
Lakeside School Stiftung, in Küsnacht ZH, CH-020.7.000.411-8, Stiftung (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2011, S. 0, Publ. 6407578). [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 HRegV.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Corinne, von Lenzburg, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Urner, Stefan, von Zürich, in Grüningen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 6580948, Registre du commerce Zurich, (20)
TAZ-Horgen Zweisprachige Tagesschule AG, in Zürich, CH-020.3.024.526-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 18.11.2009, S. 26, Publ. 5348102).
Statutenänderung:
30.01.2012.
Sitz neu:
Horgen.
Domizil neu:
Alte Landstrasse 33-35, 8810 Horgen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schreiner-Zimmermann, Marlen, von Erlenbach ZH und Jenins, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogt, Nedim Peter, von Zürich, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frey, Corinne, von Lenzburg, in Can Furnet (Ibiza/ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Can Furnet (Ibiza/E), Direktorin mit Einzelunterschrift];
Schreiner, André, französischer Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Urner, Stefan, von Zürich, in Grüningen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung Zweisprachige Tagesschule Zürichsee, in Küsnacht ZH, Einrichtung und Betrieb einer eigenen Schule im Kanton Zürich im Kindergarten- und Primarschulbereich, Stiftung (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2001, S. 576).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schreiner, Marlen, von Erlenbach ZH und Jenins, in Männedorf, Delegierte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogt-Ward, Cherry R., von Zürich, in Kilchberg ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frey, Corinne, von Lenzburg, in Can Furnet (Ibiza, Spanien), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sommer, Beat, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Dr. Bruno, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Urner, Stefan, von Zürich, in Grüningen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.