Paul Urech
domicilié à Niederscherli, de Hallwil Mandats actifs: URBA IMMOBILIEN AG Connecté à: Annette Kathrin Urech, Josiane Barbara Schmutz-Urech Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Paul Urech" à jour.Vous suivez maintenant "Paul Urech".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Paul Urech" à jour.Vous suivez maintenant "Paul Urech".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Paul Urech
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Paul Urech
Achat & vente de biens immobiliers propres
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Paul Urech
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Paul Urech
Numéro de publication: HR02-1005696426, Registre du commerce Berne, (36)
URECH BEWEGT GmbH, in Langnau im Emmental, CHE-325.193.537, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2020, Publ. 1004912417).
Firma neu:
URECH BEWEGT GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.03.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Urech, Paul Beat, von Hallwil, in Langnau im Emmental, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005632864, Registre du commerce Berne, (36)
URBA IMMOBILIEN AG, in Köniz, CHE-108.730.717, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 09.05.2012, S.0, Publ. 6670518).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Urech-Bauer, Marianne, von Hallwil, in Niederscherli, Mitglied, Sekretärin, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Urech, Paul, von Hallwil, in Niederscherli (Köniz), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Schmutz-Urech, Josiane Barbara, von Hallwil, Bösingen und Ueberstorf, in Niederscherli (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Urech, Annette Kathrin, von Hallwil, in Neyruz FR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3304375, Registre du commerce Berne, (36)
URECH BEWEGT GmbH, in Langnau im Emmental, CHE-325.193.537, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 201 vom 16.10.2012, Publ. 6891166).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Mirjam, von Langnau im Emmental, in Langnau im Emmental, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Urech, Paul Beat, von Hallwil, in Langnau im Emmental, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].