Armin Ulrich
domicilié à Küssnacht am Rigi, de Küssnacht (SZ) Mandats actifs: BAKELS Nutribake AG, EMU Stiftung et plus Connecté à: Pascal Hürlimann, Benno Eigenmann, Patrick Albert Gloggner et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Armin Ulrich" à jour.Vous suivez maintenant "Armin Ulrich".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Armin Ulrich" à jour.Vous suivez maintenant "Armin Ulrich".
|
|
Armin Ulrich
domicilié à Collonges-sous-Salève, de France Mandats actifs: Ascka ascenseurs conseils GE Sàrl Connecté à: Alain Kälin Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Armin Ulrich" à jour.Vous suivez maintenant "Armin Ulrich".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Armin Ulrich" à jour.Vous suivez maintenant "Armin Ulrich".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Armin Ulrich
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Armin Ulrich
Commerce de produits alimentaires
Associations religieuses, politiques ou laïques
Gestion d’entreprise et administration
Conseil juridique
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Commerce de produits alimentaires
Associations religieuses, politiques ou laïques
Gestion d’entreprise et administration
Conseil juridique
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Armin Ulrich
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Armin Ulrich
Numéro de publication: 6920520, Registre du commerce Schwyz, (130)
Aromatic Marketing AG, bisher in Horgen, CH-020.3.901.722-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2007, S. 19, Publ. 4058280).
Gründungsstatuten:
28.03.1968.
Statutenänderung:
30.10.2012.
Sitz neu:
Küssnacht SZ.
Domizil neu:
bei Emu AG, Fännring 1, 6403 Küssnacht SZ. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]. Gemäss Erklärung vom 30.10.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laubscher-Hirschi, Maria, von Fräschels, in Wollerau, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Persson, Mats, schwedischer Staatsangehöriger, in Saltsjö-Boo (SE), Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ortag, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ulrich, Armin, von Küssnacht SZ, in Küssnacht SZ, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Gloggner, Patrick, von Meggen, in Meggen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6152428, Registre du commerce Lucerne, (100)
HOCHDORF Nutribake AG, in Hochdorf, CH-100.3.785.680-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 12.04.2010, S. 11, Publ. 5580784).
Statutenänderung:
03.05.2011.
Zweck neu:
Fabrikation, Verkauf, Vertrieb von und Handel mit Hilfsstoffen, Halb- und Fertigfabrikaten für Bäckereien und Konditoreien;
Begründung, Erwerb und Verwertung von Verfahren und Patenten sowie Erbringung entsprechender Dienstleistungen für andere Unternehmen;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung, Veräusserung und Belastung von Liegenschaften. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Henzi, Damian, von Breitenbach, in Cham, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gavillet, Marcel, von Peney-le-Jorat und Vucherens, in Aegerten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ulrich, Armin, von Küssnacht SZ, in Küssnacht SZ, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Gloggner, Patrick Albert, von Meggen, in Meggen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Eigenmann, Benno, von Waldkirch, in Hochdorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 4271758, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
das digitale bild GmbH, in Speicher, CH-300.4.014.037-8, Digitale Fotografie, elektronische Bildbearbeitung, Datenverwaltung usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 129 vom 05.07.2000, S. 4555).
Statutenänderung:
24.12.2007.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ulrich, Armin, von Appenzell, in Stein AR, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 23'000.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Erich, von Heimiswil, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 35'000 (bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 24'000);
Thalmann, Jürg, von Bischofszell, in Niederhelfenschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 35'000 (bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 23'000).