Dr. Gabriele Tydeck
domicilié à Meggen, de Meggen Mandats actifs: T-Industries AG, T-Estate GmbH Connecté à: Peter Oswald Tydeck, Peter Oswald Tydeck, Antje Gabriele Tydeck Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. Gabriele Tydeck" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. Gabriele Tydeck".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. Gabriele Tydeck" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. Gabriele Tydeck".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Gabriele Tydeck
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Gabriele Tydeck
Autres commerces avec des biens divers
Achat & vente de biens immobiliers propres
Autres commerces avec des biens divers
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Gabriele Tydeck
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Gabriele Tydeck
Numéro de publication: HR02-1006115099, Registre du commerce Zoug, (170)
T-Estate GmbH, bisher in Horw, CHE-264.677.904, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 87 vom 05.05.2023, Publ. 1005739235).
Statutenänderung:
24.07.2024.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Baarerstrasse 107, 6300 Zug.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
T-Industries AG (CHE-110.586.192), in Zug, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: T-Industries GmbH (CHE-110.586.192), in Horw];
Tydeck, Antje Gabriele, von Luzern, in Luzern, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: deutsche Staatsangehörige];
Tydeck, Dr. Gabriele, von Meggen, in Meggen, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift [bisher: deutsche Staatsangehörige];
Tydeck, Peter, von Horw, in Horw, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger].
Numéro de publication: HR02-1006115102, Registre du commerce Zoug, (170)
T-Industries AG, bisher in Horw, CHE-110.586.192, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 05.05.2023, Publ. 1005739238).
Statutenänderung:
24.07.2024.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Baarerstrasse 107, 6300 Zug.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tydeck, Dr. Gabriele, von Meggen, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutsche Staatsangehörige];
Tydeck, Peter Oswald, von Horw, in Horw, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Tydeck, Peter].
Numéro de publication: HR02-1004927834, Registre du commerce Lucerne, (100)
T-Industries GmbH, in Horw, CHE-110.586.192, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 229 vom 26.11.2018, Publ. 1004505520).
Statutenänderung:
25.06.2020.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 25.06.2020 und Bilanz per 31.12.2019 mit Aktiven von CHF 52'036'919.45 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 36'101'160.76 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
T-Industries AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder E-Mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]. [gestrichen: Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 28.04.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.]. Mit Erklärung vom 25.06.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tydeck, Antje, deutsche Staatsangehörige, in Wädenswil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tydeck, Hans-Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tydeck, Dr. Gabriele, deutsche Staatsangehörige, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Biel/Bienne, Gesellschafterin, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Tydeck, Peter, von Horw, in Horw, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift].